MIRA SANZ JOAQUIN LUIS
Informe ejecutivo de MIRA SANZ JOAQUIN LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MIRA SANZ JOAQUIN LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUMINISTROS SOSTENIBLES MAI Y BRUT SL | Administrador Unico | 20/07/2021 | |
MAI BRUT LEVANTE SL | Administrador Solidario | 17/06/2015 | |
FORMACION GINER Y MIRA SL | Administrador Unico | 26/12/2013 | |
MANTENIMIENTOS GINER Y MIRA SL | Apoderado | 05/04/2012 | |
MANTENIMIENTOS GINER Y MIRA SL | Apoderado | 21/10/2009 |
VINCULACIONES DE MIRA SANZ JOAQUIN LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIRA SANZ JOAQUIN LUIS
Administrador Unico
- Mira Sanz Joaquin Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4026 , F 210, S 8, H A 154632, I/A 4 (20/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-143-03
Empresa: MAI BRUT LEVANTE SL
Administrador Solidario
- Giner Olcina Amparo Del Mar
- Mira Sanz Joaquin Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3866 , F 202, S 8, H A 145534, I/A 1 (17/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-118-03
Empresa: FORMACION GINER Y MIRA SL
Administrador Unico
- Mira Sanz Joaquin Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3738 , F 138, S 8, H A 137886, I/A 1 (26/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-2-03
Empresa: MANTENIMIENTOS GINER Y MIRA SL
Apoderado
- Mira Sanz Joaquin Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3020 , F 101, S 8, H A 97218, I/A 8 (05/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-73-03
Empresa: MANTENIMIENTOS GINER Y MIRA SL
Apoderado
- Mira Sanz Joaquin Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3020 , F 101, S 8, H A 97218, I/A 3 (21/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-209-03
Información de MIRA SANZ JOAQUIN LUIS
Mostramos los datos de MIRA SANZ JOAQUIN LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIRA SANZ JOAQUIN LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos