MIRA SALVADOR DAVID
Informe ejecutivo de MIRA SALVADOR DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MIRA SALVADOR DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TELEMIRA SL | Administrador Solidario | 12/02/2024 | |
DASITEL SL | Administrador Solidario | 06/02/2024 | |
DASITEL SL | Apoderado Solidario | 20/12/2018 | |
TELEMIRA SL | Apoderado Solidario | 18/12/2018 | |
DASITEL SL | Apoderado Solidario | 04/01/2012 | |
TELEMIRA SL | Apoderado Solidario | 27/12/2011 |
VINCULACIONES DE MIRA SALVADOR DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIRA SALVADOR DAVID
Empresa: TELEMIRA SL
Administrador Solidario
- Mira Salvador David
- Mira Salvador Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5618, L 2925, F 117, S 8, H V 50597, I/A 14 (12/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-35-46
Empresa: DASITEL SL
Administrador Solidario
- Mira Salvador David
- Mira Salvador Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6725, L 4029, F 39, S 8, H V 73917, I/A 10 (06/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-31-46
Empresa: DASITEL SL
Apoderado Solidario
- Mira Salvador David
- Mira Salvador Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6725, L 4029, F 38, S 8, H V 73917, I/A 9 (20/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-46
Empresa: TELEMIRA SL
Apoderado Solidario
- Mira Salvador David
- Mira Salvador Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5618, L 2925, F 116, S 8, H V 50597, I/A 13 (18/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-246-46
Empresa: DASITEL SL
Apoderado Solidario
- Mira Salvador David
- Mira Salvador Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6725, L 4029, F 37, S 8, H V 73917, I/A 6 (04/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-10-46
Empresa: TELEMIRA SL
Apoderado Solidario
- Mira Salvador David
- Mira Salvador Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5618, L 2925, F 116, S 8, H V 50597, I/A 10 (27/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-4-46
Información de MIRA SALVADOR DAVID
Mostramos los datos de MIRA SALVADOR DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIRA SALVADOR DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos