MIRA PINOS JOSE MARIA
Informe ejecutivo de MIRA PINOS JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MIRA PINOS JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ECOARANDANO SL | Administrador Solidario | 02/04/2019 | |
INGENIERIA MEDIOAMBIENTAL DE GALICIA SL | Socio Unico | 23/01/2014 | |
INGENIERIA MEDIOAMBIENTAL DE GALICIA SL | Administrador Unico | 28/11/2013 |
VINCULACIONES DE MIRA PINOS JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIRA PINOS JOSE MARIA
Administrador Unico
- Mira Pinos Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2064 , F 130, S 8, H C 20362, I/A 10 (20/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-61-15
Empresa: ECOARANDANO SL
Administrador Solidario
- Mira Fernandez Andres
- Mira Pinos Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 334 , F 138, S 8, H SC 49589, I/A 2 (02/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-70-15
Empresa: ECOARANDANO SL
Administrador Unico
- Mira Pinos Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 334 , F 138, S 8, H SC 49589, I/A 2 (02/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-70-15
Empresa: ECOARANDANO SL
Administrador Unico
- Mira Pinos Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 334 , F 135, S 8, H SC 49589, I/A 1 (14/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-96-15
Socio Único
- Mira Pinos Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2064 , F 128, S 8, H C 20362, I/A 9 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-20-15
Administrador Unico
- Mira Pinos Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 107 , F 56, S 8, H SC 20362, I/A 9 (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-234-15
Administrador Solidario
- Castro Valdivia Luis
- Mira Pinos Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 107 , F 56, S 8, H SC 20362, I/A 9 (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-234-15
Empresa: PROPAGAL SL
Liquidador
- Mira Pinos Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 187 , F 203, S 8, H SC 13481, I/A 6 (12/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-55-15
Administrador Solidario
- Castro Valdivia Luis
- Mira Pinos Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 107 , F 56, S 8, H SC 20362, I/A 7 (22/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-212-15
Información de MIRA PINOS JOSE MARIA
Mostramos los datos de MIRA PINOS JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIRA PINOS JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos