MIRA LEAL JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de MIRA LEAL JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MIRA LEAL JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROYAL IBERIA ANDALUCIA SL | Administrador Mancomunado | 04/01/2022 | 05/08/2024 |
ROYAL IBERIA ANDALUCIA SL | Administrador Mancomunado | 12/06/2019 | 04/01/2022 |
VINCULACIONES DE MIRA LEAL JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIRA LEAL JOSE ANTONIO
Empresa: ROYAL IBERIA ANDALUCIA SL
Administrador Mancomunado
- Gil Mata Goncalo Miguel Marques Dos Santos
- Mira Leal Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 73733, I/A 9 (05/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-154-41
Empresa: ROYAL IBERIA ANDALUCIA SL
Administrador Mancomunado
- Gil Mata Goncalo Miguel Marques Dos Santos
- Mira Leal Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4678 , F 15, S 8, H SE 73733, I/A 7 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-41
Empresa: ROYAL IBERIA ANDALUCIA SL
Administrador Mancomunado
- Da Silva Barbosa Ana Isabel
- Mira Leal Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4678 , F 15, S 8, H SE 73733, I/A 7 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-41
Empresa: ROYAL IBERIA ANDALUCIA SL
Administrador Mancomunado
- Da Silva Barbosa Ana Isabel
- Mira Leal Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4678 , F 15, S 8, H SE 73733, I/A 6 (12/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-116-41
Información de MIRA LEAL JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de MIRA LEAL JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIRA LEAL JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos