MIRA CORTADELLAS ANGELS
Informe ejecutivo de MIRA CORTADELLAS ANGELS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MIRA CORTADELLAS ANGELS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIETAT MUNICIPAL D'HABITATGE DE TERRASSA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/11/2015 | 02/06/2016 |
SOCIETAT MUNICIPAL D'HABITATGE DE TERRASSA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/04/2015 | 18/11/2015 |
SOCIETAT MUNICIPAL D'HABITATGE DE TERRASSA SA | Apoderado | 12/04/2013 | 15/04/2015 |
SOCIETAT MUNICIPAL D'HABITATGE DE TERRASSA SA | Apoderado | 08/03/2013 | 12/04/2013 |
SOCIETAT MUNICIPAL D'HABITATGE DE TERRASSA SA | Apoderado | 27/07/2011 | 08/03/2013 |
SOCIETAT MUNICIPAL D'HABITATGE DE TERRASSA SA | Apoderado | 09/01/2009 | 27/07/2011 |
SOCIETAT MUNICIPAL D'HABITATGE DE TERRASSA SA | Apoderado | 31/07/2009 | 27/07/2011 |
VINCULACIONES DE MIRA CORTADELLAS ANGELS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIRA CORTADELLAS ANGELS
Apoderado Mancomunado Solidario
- Martinez Soler Montserrat
- Melgares Aguirre Luisa
- Mira Cortadellas Angels
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43667 , F 143, S 8, H B 63256, I/A 80 (02/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-109-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Martinez Soler Montserrat
- Melgares Aguirre Luisa
- Mira Cortadellas Angels
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43667 , F 142, S 8, H B 63256, I/A 79 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Mira Cortadellas Angels
- Serra Monte Antoni
- Vega Lopez Alfredo Fernando
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43667 , F 142, S 8, H B 63256, I/A 79 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Mira Cortadellas Angels
- Serra Monte Antoni
- Vega Lopez Alfredo Fernando
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43667 , F 141, S 8, H B 63256, I/A 77 (15/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-76-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43667 , F 141, S 8, H B 63256, I/A 77 (15/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-76-08
Apoderado
- Laboria Rojas Carme
- Mira Cortadellas Angels
- Mira Cortadellas Angels
- Serra Monte Antoni
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38533 , F 50, S 8, H B 63256, I/A 73 (12/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-08
Apoderado
- Ballart Pastor Jordi
- Dalmau Calzada Eva
- Laboria Rojas Carme
- Mira Cortadellas Angels
- Mira Cortadellas Angels
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38533 , F 50, S 8, H B 63256, I/A 73 (12/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-08
Apoderado
- Ballart Pastor Jordi
- Dalmau Calzada Eva
- Laboria Rojas Carme
- Mira Cortadellas Angels
Consejero Delegado
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38533 , F 49, S 8, H B 63256, I/A 70 (08/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-54-08
Apoderado
- Mazas Vidal Dolors
- Melgares Aguirre Luisa
- Mira Cortadellas Angels
- Navarro Morera Pere
Consejero Delegado
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38533 , F 49, S 8, H B 63256, I/A 70 (08/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-54-08
Apoderado
- Mazas Vidal Dolors
- Melgares Aguirre Luisa
- Mira Cortadellas Angels
- Navarro Morera Pere
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38533 , F 46, S 8, H B 63256, I/A 66 (27/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-150-08
VER MAS ACTOS
Información de MIRA CORTADELLAS ANGELS
Mostramos los datos de MIRA CORTADELLAS ANGELS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIRA CORTADELLAS ANGELS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos