MIRA BERNABEU JOSE JAVIER
Informe ejecutivo de MIRA BERNABEU JOSE JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MIRA BERNABEU JOSE JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HERRAJES BERMI SL | Socio Unico | 24/11/2017 |
VINCULACIONES DE MIRA BERNABEU JOSE JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIRA BERNABEU JOSE JAVIER
Empresa: HERRAJES BERMI SL
Socio Único
- Mira Bernabeu Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1831 , F 192, S 8, H A 33895, I/A 9 (24/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-230-03
Empresa: SISTEMAS INTEGRALES ELEVACION SL
Administrador Mancomunado
- Mira Bernabeu Jose Javier
- Perez Martinez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3102 , F 82, S 8, H A 101782, I/A 2 (25/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-169-03
Empresa: LAOSANDER SL
Administrador Solidario
- Mira Bernabeu Jose Javier
- Pina Bernabeu Maria Emma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3496 , F 111, S 8, H A 123776, I/A 2 (24/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-105-03
Empresa: LACADOS TICA SL
Administrador Solidario
- Mira Bernabeu Jose Javier
- Pina Bernabeu Maria Emma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3420 , F 116, S 8, H A 119570, I/A 2 (24/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-105-03
Empresa: LAOSANDER SL
Administrador Solidario
- Mira Bernabeu Jose Javier
- Pina Bernabeu Maria Emma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3496 , F 109, S 8, H A 123776, I/A 1 (30/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-6-03
Empresa: LACADOS TICA SL
Administrador Solidario
- Mira Bernabeu Jose Javier
- Pina Bernabeu Maria Emma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3420 , F 114, S 8, H A 119570, I/A 1 (23/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-3-03
Información de MIRA BERNABEU JOSE JAVIER
Mostramos los datos de MIRA BERNABEU JOSE JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIRA BERNABEU JOSE JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos