MIR ALVIRA ALBERTO
Informe ejecutivo de MIR ALVIRA ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MIR ALVIRA ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TODI 2014 SL | Administrador Unico | 19/12/2013 | 22/10/2018 |
TODI 2014 SL | Socio Unico | 28/08/2015 | 22/10/2018 |
ELOMER 2000 SL | Liquidador | 10/03/2011 | 10/03/2011 |
ELOMER 2000 SL | Administrador Unico | 10/03/2011 | |
MARVI ASCENSORES SL | Apoderado | 05/11/2009 |
VINCULACIONES DE MIR ALVIRA ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIR ALVIRA ALBERTO
Empresa: TODI 2014 SL
Administrador Unico
- Mir Alvira Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1365 , F 128, S 8, H L 27329, I/A 5 (22/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-208-25
Empresa: TODI 2014 SL
Socio Único
- Mir Alvira Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1365 , F 126, S 8, H L 27329, I/A 2 (28/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-169-25
Empresa: TODI 2014 SL
Administrador Unico
- Mir Alvira Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1365 , F 126, S 8, H L 27329, I/A 1 (19/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-247-25
Empresa: ELOMER 2000 SL
Liquidador
- Mir Alvira Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 640 , F 50, S 8, H L 12070, I/A 3 (10/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-56-25
Empresa: ELOMER 2000 SL
Administrador Unico
- Mir Alvira Alberto
Liquidador
- Mir Alvira Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 640 , F 50, S 8, H L 12070, I/A 3 (10/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-56-25
Empresa: ASCENSORES MARVI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 401 , F 135, S 8, H L 3381, I/A 20 (05/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-220-25
Información de MIR ALVIRA ALBERTO
Mostramos los datos de MIR ALVIRA ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIR ALVIRA ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos