MIQUELARENA IGNACE
Informe ejecutivo de MIQUELARENA IGNACE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MIQUELARENA IGNACE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MIKELARENA CONSULTING SL | Socio Unico | 16/03/2011 | |
MIKELARENA CONSULTING SL | Administrador Unico | 16/03/2011 |
VINCULACIONES DE MIQUELARENA IGNACE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIQUELARENA IGNACE
Empresa: MIKELARENA CONSULTING SL
Administrador Unico
- Miquelarena Ignace
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2508 , F 186, S 8, H SS 33395, I/A 1 (16/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-58-20
Empresa: MIKELARENA CONSULTING SL
Socio Único
- Miquelarena Ignace
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2508 , F 186, S 8, H SS 33395, I/A 1 (16/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-58-20
Empresa: IPARDIS SL
Administrador Solidario
- Beigbeder Jean-pierre
- Miquelarena Ignace
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1575 , F 193, S 8, H SS 11401, I/A 10 (04/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-9-20
Empresa: IPARDIS SA
Administrador Solidario
- Beigbeder Jean-pierre
- Miquelarena Ignace
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1575 , F 190, S 8, H SS 11401, I/A 8 (16/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-226-20
Información de MIQUELARENA IGNACE
Mostramos los datos de MIQUELARENA IGNACE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIQUELARENA IGNACE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos