MIQUEL TORRA ROVIROLA
Informe ejecutivo de MIQUEL TORRA ROVIROLA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MIQUEL TORRA ROVIROLA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSORCI DEL TRANSPORT SANITARI REGIO GIRONA SA | Consejero | 02/03/2010 | 18/08/2015 |
CONSORCI DEL TRANSPORT SANITARI REGIO GIRONA SA | Miem.Com.Ej. | 23/01/2012 | 20/02/2013 |
VINCULACIONES DE MIQUEL TORRA ROVIROLA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIQUEL TORRA ROVIROLA
Consejero
Pres.Com.Ej.
Presidente
Sec.Com.Ej.
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2234 , F 200, S 8, H GI 15672, I/A 27 (18/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-162-17
Miem.Com.Ej.
- Miquel Torra Rovirola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2234 , F 199, S 8, H GI 15672, I/A 26 (20/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-17
Miem.Com.Ej.
- Miquel Torra Rovirola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2234 , F 199, S 8, H GI 15672, I/A 23 (23/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-22-17
Consejero
- Avelino Caballero Fernandez
- Fermin Casquete Alvarez
- Jaume Xicart Giro
- Miquel Torra Rovirola
- Rafael Sistane Pujol
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2216 , F 90, S 8, H GI 15672, I/A 20 (02/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-50-17
Información de MIQUEL TORRA ROVIROLA
Mostramos los datos de MIQUEL TORRA ROVIROLA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIQUEL TORRA ROVIROLA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos