MIQUEL SOLA PLA
Informe ejecutivo de MIQUEL SOLA PLA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE MIQUEL SOLA PLA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIQUEL SOLA PLA
Empresa: SERRALLERIA SOLA SL
Apoderado
- Miquel Sola Pla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2848 , F 162, S 8, H GI 12921, I/A 7 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-17
Empresa: SERRALLERIA SOLA SL
Administrador Unico
- Miquel Sola Pla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2848 , F 162, S 8, H GI 12921, I/A 6 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-17
Empresa: SERRALLERIA SOLA SL
Administrador Unico
- Miquel Sola Pla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 673 , F 191, S 8, H GI 12921, I/A 4 (07/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-54-17
Empresa: SERRALLERIA SOLA SL
Administrador Mancomunado
- Angel Ramon Sola
- Miquel Sola Pla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 673 , F 191, S 8, H GI 12921, I/A 4 (07/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-54-17
Información de MIQUEL SOLA PLA
Mostramos los datos de MIQUEL SOLA PLA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIQUEL SOLA PLA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos