MIQUEL GUDAYOL PORTABELLA
Informe ejecutivo de MIQUEL GUDAYOL PORTABELLA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MIQUEL GUDAYOL PORTABELLA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GUDAYOL AUTO TALLER SA | Socio Unico | 27/11/2023 | |
GUDAYOL CARS SL | Administrador Solidario | 04/02/2022 | |
GUDAYOL AUTO TALLER SA | Administrador Unico | 05/04/2011 |
VINCULACIONES DE MIQUEL GUDAYOL PORTABELLA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIQUEL GUDAYOL PORTABELLA
Empresa: GUDAYOL AUTO TALLER SA
Socio Único
- Miquel Gudayol Portabella
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 203 , F 98, S 8, H GI 3757, I/A 18 (27/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-229-17
Empresa: GUDAYOL CARS SL
Administrador Solidario
- Miquel Gudayol Portabella
- Miquel Gudayol Ribas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3360 , F 131, S 8, H GI 69646, I/A 1 (04/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-30-17
Empresa: GUDAYOL AUTO TALLER SA
Administrador Unico
- Miquel Gudayol Portabella
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 203 , F 98, S 8, H GI 3757, I/A 16 (22/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-121-17
Empresa: GUDAYOL AUTO TALLER SA
Administrador Unico
- Miquel Gudayol Portabella
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 203 , F 98, S 8, H GI 3757, I/A 15 (18/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-78-17
Empresa: GUDAYOL AUTO TALLER SA
Administrador Unico
- Miquel Gudayol Portabella
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 203 , F 98, S 8, H GI 3757, I/A 14 (05/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-73-17
Información de MIQUEL GUDAYOL PORTABELLA
Mostramos los datos de MIQUEL GUDAYOL PORTABELLA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIQUEL GUDAYOL PORTABELLA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos