MIQUEL BOIX MARIA ANGELES
Informe ejecutivo de MIQUEL BOIX MARIA ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MIQUEL BOIX MARIA ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MERCADONA SA | Apoderado | 23/12/2015 | 24/07/2020 |
FORNS VALENCIANS FORVA SA | Apoderado Solidario | 25/01/2016 | 24/07/2020 |
MERCADONA SA | Apoderado | 25/06/2018 | 24/07/2020 |
FORNS VALENCIANS FORVA SA | Apoderado | 25/06/2018 | 24/07/2020 |
MERCADONA SA | Apoderado | 24/07/2020 | |
MERCADONA SA | Apoderado Solidario | 15/12/2016 | 30/06/2020 |
VINCULACIONES DE MIQUEL BOIX MARIA ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIQUEL BOIX MARIA ANGELES
Empresa: FORNS VALENCIANS FORVA SA
Apoderado Solidario
- Miquel Boix Maria Angeles
Apoderado
- Miquel Boix Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7233, L 4535, F 221, S 8, H V 8315, I/A 104 (24/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-147-46
Empresa: MERCADONA SA
Apoderado
- Miquel Boix Maria Angeles
- Miquel Boix Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10597, L 7878, F 115, S 8, H V 5581, I/A 325 (24/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-147-46
Empresa: MERCADONA SA
Apoderado Solidario
- Miquel Boix Maria Angeles
- Ruiz Campos Maria Trinidad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10597, L 7878, F 114, S 8, H V 5581, I/A 323 (30/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-129-46
Empresa: FORNS VALENCIANS FORVA SA
Apoderado
- Miquel Boix Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7233, L 4535, F 217, S 8, H V 8315, I/A 93 (25/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-125-46
Empresa: MERCADONA SA
Apoderado
- Miquel Boix Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9873, L 7155, F 217, S 8, H V 5581, I/A 270 (25/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-125-46
Empresa: MERCADONA SA
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9873, L 7155, F 202, S 8, H V 5581, I/A 234 (15/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-242-46
Empresa: FORNS VALENCIANS FORVA SA
Apoderado Solidario
- Miquel Boix Maria Angeles
- Torres Mata Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7233, L 4535, F 213, S 8, H V 8315, I/A 83 (25/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-46
Empresa: MERCADONA SA
Apoderado
- Miquel Boix Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9873, L 7155, F 198, S 8, H V 5581, I/A 221 (23/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-249-46
Información de MIQUEL BOIX MARIA ANGELES
Mostramos los datos de MIQUEL BOIX MARIA ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIQUEL BOIX MARIA ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos