MIQUEL BAS JOSEP
Informe ejecutivo de MIQUEL BAS JOSEP
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MIQUEL BAS JOSEP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
B BRAUN MEDICAL SA | Apoderado | 22/01/2009 | 31/12/2020 |
B BRAUN MEDICAL SA | Apoderado | 31/12/2020 | |
B BRAUN SURGICAL SA | Apoderado | 31/12/2020 | |
B BRAUN MEDICAL INTERNATIONAL SL | Apoderado Solidario | 19/05/2016 | 28/12/2020 |
VINCULACIONES DE MIQUEL BAS JOSEP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIQUEL BAS JOSEP
Empresa: B BRAUN SURGICAL SA
Apoderado
- Miquel Bas Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46788 , F 64, S 8, H B 150083, I/A 179 (31/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-6-08
Empresa: B BRAUN MEDICAL SA
Apoderado
- Miquel Bas Josep
- Miquel Bas Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46244 , F 47, S 8, H B 27877, I/A 312 (31/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-6-08
Empresa: B BRAUN MEDICAL INTERNATIONAL SL
Apoderado Solidario
- Miquel Bas Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46043 , F 134, S 8, H B 275859, I/A 64 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-08
Empresa: B BRAUN MEDICAL INTERNATIONAL SL
Apoderado Solidario
- Miquel Bas Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44805 , F 98, S 8, H B 275859, I/A 49 (19/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-99-08
Empresa: B BRAUN MEDICAL SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40559 , F 97, S 8, H B 27877, I/A 239 (22/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-22-08
Información de MIQUEL BAS JOSEP
Mostramos los datos de MIQUEL BAS JOSEP que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIQUEL BAS JOSEP, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos