MIQUEL BARBESA BUIXEDA
Informe ejecutivo de MIQUEL BARBESA BUIXEDA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MIQUEL BARBESA BUIXEDA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSERVES FIL D'OR SL | Administrador Solidario | 27/04/2016 |
VINCULACIONES DE MIQUEL BARBESA BUIXEDA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIQUEL BARBESA BUIXEDA
Empresa: SINGULAR FLAVORS SL
Liquidador
- Miquel Barbesa Buixeda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2975 , F 194, S 8, H GI 57062, I/A 2 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-13-17
Empresa: SINGULAR FLAVORS SL
Administrador Unico
- Miquel Barbesa Buixeda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2975 , F 194, S 8, H GI 57062, I/A 2 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-13-17
Empresa: CONSERVES FIL D'OR SC
Administrador Solidario
- Anna Palomeras Benitez
- Miquel Barbesa Buixeda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3092 , F 85, S 8, H GI 60414, I/A 1 (27/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-85-17
Empresa: SINGULAR FLAVORS SL
Administrador Unico
- Miquel Barbesa Buixeda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2975 , F 190, S 8, H GI 57062, I/A 1 (08/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-92-17
Información de MIQUEL BARBESA BUIXEDA
Mostramos los datos de MIQUEL BARBESA BUIXEDA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIQUEL BARBESA BUIXEDA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos