MIOTTO DAMIANO
Informe ejecutivo de MIOTTO DAMIANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MIOTTO DAMIANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TBWH ENERGY SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 10/02/2021 | |
THE BRAIN WITH THE HAT ENERGY SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 03/07/2020 | |
THE BRAIN WITH THE HAT ENERGY SOLUTIONS SL | Apoderado | 15/01/2020 |
VINCULACIONES DE MIOTTO DAMIANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIOTTO DAMIANO
Empresa: TBWH ENERGY SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Miotto Damiano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41462 , F 11, S 8, H M 734717, I/A 1 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-28
Administrador Unico
- Miotto Damiano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40038 , F 194, S 8, H M 711375, I/A 3 (03/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-132-28
Apoderado
- Miotto Damiano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40038 , F 192, S 8, H M 711375, I/A 2 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-28
Información de MIOTTO DAMIANO
Mostramos los datos de MIOTTO DAMIANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIOTTO DAMIANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos