MIOTA DE LLAMA MARIA JESUS
Informe ejecutivo de MIOTA DE LLAMA MARIA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MIOTA DE LLAMA MARIA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SANTANDER AHORRO 15 FP | Secr.Com.Ctr | 13/09/2016 | |
SANTANDER AHORRO 15 FP | Miem.Com.Ctr | 14/10/2015 |
VINCULACIONES DE MIOTA DE LLAMA MARIA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIOTA DE LLAMA MARIA JESUS
Empresa: SANTANDER AHORRO 15 FP
Miem.Com.Ctr
- Castro Fuentes Yurena
- Martinez Serra Javier
- Miota De Llama Maria Jesus
- Morales Del Jesus Juan Martin
Secr.Com.Ctr
- Miota De Llama Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34691 , F 161, S 8, H M 248856, I/A 41 (09/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-74-28
Empresa: SANTANDER AHORRO 15 FP
Miem.Com.Ctr
- Estrada Peiro Javier
- Estrada Peiro Javier
- Grande Garcia Gaspar
- Huete Cervigon Julian
- Miota De Llama Maria Jesus
- Vicente Asenjo Jesus
Secr.Com.Ctr
- Miota De Llama Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34691 , F 159, S 8, H M 248856, I/A 37 (21/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-164-28
Empresa: SANTANDER AHORRO 15 FP
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
- Miota De Llama Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21366 , F 167, S 8, H M 248856, I/A 36 (13/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-181-28
Empresa: SANTANDER AHORRO 15 FP
Miem.Com.Ctr
- Miota De Llama Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21366 , F 167, S 8, H M 248856, I/A 35 (14/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-201-28
Información de MIOTA DE LLAMA MARIA JESUS
Mostramos los datos de MIOTA DE LLAMA MARIA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIOTA DE LLAMA MARIA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos