MINONDO RUIZ-MORALES MARCOS
Informe ejecutivo de MINONDO RUIZ-MORALES MARCOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MINONDO RUIZ-MORALES MARCOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IMFLUENCIAR COMUNICACION Y REPUTACION SL | Administrador Solidario | 03/02/2022 |
VINCULACIONES DE MINONDO RUIZ-MORALES MARCOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MINONDO RUIZ-MORALES MARCOS
Administrador Solidario
- Minondo Ruiz-morales Marcos
- Solis Salamanca Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41330 , F 112, S 8, H M 732568, I/A 2 (03/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-28-28
Administrador Unico
- Minondo Ruiz-morales Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41330 , F 112, S 8, H M 732568, I/A 2 (03/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-28-28
Administrador Unico
- Minondo Ruiz-morales Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41330 , F 112, S 8, H M 732568, I/A 1 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-28
Empresa: TAZNIA MEDIA SL
Apoderado Solidario
- Minondo Ruiz-morales Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29608 , F 222, S 8, H M 254678, I/A 34 (12/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-35-28
Empresa: TAZNIA MEDIA SL
Apoderado Mancomunado
- Minondo Ruiz-morales Marcos
- Noreña Losada Rafael
- Perez Laka Maria Teresa
- Perez Laka Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15215 , F 122, S 8, H M 254678, I/A 27 (12/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-57-28
Información de MINONDO RUIZ-MORALES MARCOS
Mostramos los datos de MINONDO RUIZ-MORALES MARCOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MINONDO RUIZ-MORALES MARCOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos