MINISTRAL DALMAU LUIS GONZAGA
Informe ejecutivo de MINISTRAL DALMAU LUIS GONZAGA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MINISTRAL DALMAU LUIS GONZAGA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERS GGB SL | Apoderado Solidario | 19/11/2021 | |
JAINAR 2000 SL | Apoderado Solidario | 19/11/2021 | |
JAINAR 2000 SL | Apoderado Solidario | 05/04/2016 |
VINCULACIONES DE MINISTRAL DALMAU LUIS GONZAGA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MINISTRAL DALMAU LUIS GONZAGA
Empresa: TALLERS GGB SL
Apoderado Solidario
- Ministral Dalmau Luis Gonzaga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22701 , F 14, S 8, H B 26581, I/A 14 (19/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-228-08
Empresa: JAINAR 2000 SL
Apoderado Solidario
- Ministral Dalmau Luis Gonzaga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32956 , F 120, S 8, H B 222998, I/A 11 (19/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-228-08
Empresa: TALLERS GGB SL
Administrador
- Ministral Dalmau Luis Gonzaga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22701 , F 14, S 8, H B 26581, I/A 13 (09/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-72-08
Empresa: GGB PLATES CUT & FOLD SL
Administrador Unico
- Ministral Dalmau Luis Gonzaga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46125 , F 69, S 8, H B 510234, I/A 2 (29/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-24-08
Empresa: GGB PLATES CUT & FOLD SL
Administrador Unico
- Ministral Dalmau Luis Gonzaga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46125 , F 68, S 8, H B 510234, I/A 1 (16/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-203-08
Empresa: JAINAR 2000 SL
Apoderado Solidario
- Ministral Dalmau Luis Gonzaga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32956 , F 118, S 8, H B 222998, I/A 7 (05/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-69-08
Empresa: JAINAR 2000 SL
Administrador
- Ministral Dalmau Luis Gonzaga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32956 , F 118, S 8, H B 222998, I/A 6 (05/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-69-08
Empresa: TALLERS GGB SL
Administrador
- Ministral Dalmau Luis Gonzaga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22701 , F 13, S 8, H B 26581, I/A 10 (20/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-141-08
Información de MINISTRAL DALMAU LUIS GONZAGA
Mostramos los datos de MINISTRAL DALMAU LUIS GONZAGA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MINISTRAL DALMAU LUIS GONZAGA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos