MINISTERI BENITEZ PAOLO NICOLAS
Informe ejecutivo de MINISTERI BENITEZ PAOLO NICOLAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MINISTERI BENITEZ PAOLO NICOLAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FUNDADORES RETIRO SL | Administrador Unico | 11/09/2024 | |
ESMALTE & ESTILO SL | Administrador Unico | 28/08/2023 | |
LS2 CONTACT TEAM SL | Administrador Unico | 03/03/2021 | |
AXES GLOBAL GROUP SL | Administrador Unico | 06/09/2010 |
VINCULACIONES DE MINISTERI BENITEZ PAOLO NICOLAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MINISTERI BENITEZ PAOLO NICOLAS
Empresa: FUNDADORES RETIRO SL
Administrador Unico
- Ministeri Benitez Paolo Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 829137, I/A 1 (11/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-180-28
Empresa: ESMALTE & ESTILO SL
Administrador Unico
- Ministeri Benitez Paolo Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45679 , F 9, S 8, H M 803122, I/A 1 (28/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-168-28
Empresa: LS2 CONTACT TEAM SL
Administrador Unico
- Ministeri Benitez Paolo Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41045 , F 105, S 8, H M 727905, I/A 1 (03/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-28
Empresa: AXES GLOBAL GROUP SL
Administrador Unico
- Ministeri Benitez Paolo Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42102 , F 92, S 8, H B 402059, I/A 1 (06/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-180-08
Información de MINISTERI BENITEZ PAOLO NICOLAS
Mostramos los datos de MINISTERI BENITEZ PAOLO NICOLAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MINISTERI BENITEZ PAOLO NICOLAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos