MINGUITO PEREZ PALOMA
Informe ejecutivo de MINGUITO PEREZ PALOMA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MINGUITO PEREZ PALOMA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES LORENTE SERRANO SL | Apoderado Solidario | 27/02/2020 | |
STATUS JURIDICO SA | Administrador Solidario | 06/05/2009 |
VINCULACIONES DE MINGUITO PEREZ PALOMA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MINGUITO PEREZ PALOMA
Empresa: STATUS JURIDICO SA
Administrador Solidario
- Minguito Perez Paloma
- Rodriguez Gomez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 227856, I/A 10 (15/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-140-28
Empresa: PROMOCIONES LORENTE SERRANO SL
Apoderado Solidario
- Minguito Perez Paloma
- Rodriguez Gomez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10986 , F 87, S 8, H M 173290, I/A 7 (27/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-45-28
Empresa: STATUS JURIDICO SA
Administrador Solidario
- Minguito Perez Paloma
- Rodriguez Gomez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13917 , F 27, S 8, H M 227856, I/A 9 (02/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-129-28
Empresa: STATUS JURIDICO SA
Administrador Solidario
- Minguito Perez Paloma
- Rodriguez Gomez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13917 , F 27, S 8, H M 227856, I/A 8 (09/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-75-28
Empresa: MINPE SA
Administrador Solidario
- Minguito Perez Daniel
- Minguito Perez Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3694 , F 41, S 8, H M 62047, I/A 9 (15/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-208-28
Empresa: STATUS JURIDICO SA
Administrador Solidario
- Minguito Perez Paloma
- Rodriguez Gomez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13917 , F 27, S 8, H M 227856, I/A 7 (06/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-91-28
Información de MINGUITO PEREZ PALOMA
Mostramos los datos de MINGUITO PEREZ PALOMA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MINGUITO PEREZ PALOMA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos