MINGUEZ SALVADOR TOMAS
Informe ejecutivo de MINGUEZ SALVADOR TOMAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MINGUEZ SALVADOR TOMAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAFRILE SL | Administrador Unico | 01/07/2022 | |
CARNICAS VILLAOBISPO SL | Administrador Unico | 01/07/2022 | |
LUIS MIGUEL MINGUEZ GAVILANES SL | Administrador Unico | 09/07/2020 | |
LUIS MIGUEL MINGUEZ GAVILANES SL | Apoderado | 30/09/2019 | |
LUIS MIGUEL MINGUEZ GAVILANES SL | Apoderado Solidario | 14/06/2019 |
VINCULACIONES DE MINGUEZ SALVADOR TOMAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MINGUEZ SALVADOR TOMAS
Empresa: CARNICAS VILLAOBISPO SL
Administrador Unico
- Minguez Salvador Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 769 , F 34, S 8, H LE 7330, I/A 3 (01/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-129-24
Empresa: MAFRILE SL
Administrador Unico
- Minguez Salvador Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 547 , F 55, S 8, H LE 3319, I/A 6 (01/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-129-24
Empresa: LUIS MIGUEL MINGUEZ GAVILANES SL
Administrador Unico
- Minguez Salvador Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3411 , F 35, S 8, H AS 33425, I/A 7 (09/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-137-33
Empresa: LUIS MIGUEL MINGUEZ GAVILANES SL
Apoderado
- Minguez Salvador Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3411 , F 35, S 8, H AS 33425, I/A 4 (30/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-193-33
Empresa: LUIS MIGUEL MINGUEZ GAVILANES SL
Apoderado Solidario
- Minguez Salvador Tomas
- Salvador Lopez Maria Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3411 , F 34, S 8, H AS 33425, I/A 3 (14/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-118-33
Información de MINGUEZ SALVADOR TOMAS
Mostramos los datos de MINGUEZ SALVADOR TOMAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MINGUEZ SALVADOR TOMAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos