MINGUEZ ROPIÑON ARANZAZU
Informe ejecutivo de MINGUEZ ROPIÑON ARANZAZU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 30
Empresas inactivas: 22
CARGOS DE MINGUEZ ROPIÑON ARANZAZU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ABRA PARTNERS M&A SL | Consejero | 15/03/2018 | |
ABRA PARTNERS M&A SL | Apoderado | 06/02/2018 | |
MARCH PREVISION EPSV INDIVIDUAL | Miem.J.G.P.V | 29/10/2014 | |
MARCH PREVISION EPSV INDIVIDUAL | Apoderado | 29/10/2014 |
VINCULACIONES DE MINGUEZ ROPIÑON ARANZAZU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MINGUEZ ROPIÑON ARANZAZU
Empresa: INVERSIONES VALLE ASON SICAV SA
Consejero Delegado
Consejero
- Echevarria Aburto Maria
- Machin Echeandia Gregorio Carlos Vicente
- Minguez Ropiñon Aranzazu
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27591 , F 205, S 8, H M 497214, I/A 16 (16/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-38-28
Consejero
- Minguez Ropiñon Aranzazu
Secretario
- Minguez Ropiñon Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31374 , F 96, S 8, H M 564734, I/A 8 (07/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-219-28
Empresa: VALORES BILBAINOS SICAV SA
Consejero
- Minguez Ropiñon Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27895 , F 83, S 8, H M 502741, I/A 15 (01/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-195-28
Empresa: INVERSIONES VALLE ASON SICAV SA
Apoderado
Auditor
Consejero
- Echevarria Aburto Maria
- Minguez Ropiñon Aranzazu
Entidad Gestora
EntidDeposit
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27591 , F 201, S 8, H M 497214, I/A 11 (21/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-188-28
Empresa: ABRA PARTNERS M&A SL
Consejero
- Armentia Zorrilla Ion
- Corral Basterra Diego
- Guzman Arrue Luis
- Lecanda Ituarte Florentino
- Minguez Ropiñon Aranzazu
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4117 , F 53, S 8, H BI 32552, I/A 6 (15/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-48
Empresa: ABRA PARTNERS M&A SL
Apoderado
- Armentia Zorrilla Ion Esteban
- Corral Basterra Diego
- Guzman Arrue Luis
- Lecanda Ituarte Florentino
- Minguez Ropiñon Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4117 , F 48, S 8, H BI 32552, I/A 5 (06/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-48
Empresa: PREVISORA INVERSIONES SICAV
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Minguez Ropiñon Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 713 , F 220, S 8, H LO 7477, I/A 31 (01/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-31-26
Empresa: PREVISORA INVERSIONES SICAV
Secretario No Consejero
- Minguez Ropiñon Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 713 , F 220, S 8, H LO 7477, I/A 29 (01/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-29-26
Empresa: VALORES BILBAINOS SICAV SA
Consejero
- Canales Abaitua Rafael
- Clausen Zubiria Eduardo
- Etchart Ortiz Miguel
- Minguez Ropiñon Aranzazu
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27895 , F 82, S 8, H M 502741, I/A 12 (06/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-196-28
Empresa: MARCH PREVISION EPSV
Apoderado
- Alonso Padrones Veronica
- Damborenea Agorria Iñigo
- Damborenea Agorria Iñigo
- Del Cid Picado Alberto
- Minguez Ropiñon Aranzazu
- Nuevo Alfonso David
Auditor
Def.part.
Miem.J.G.P.V
- Alonso Padrones Veronica
- Damborenea Agorria Iñigo
- Del Cid Picado Alberto
- Minguez Ropiñon Aranzazu
- Nuevo Alfonso David
Pres.J.G.P.V
Sec.J.G.P.V
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5476 , F 187, S 8, H BI 64883, I/A 2 (29/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-213-48
VER MAS ACTOS
Información de MINGUEZ ROPIÑON ARANZAZU
Mostramos los datos de MINGUEZ ROPIÑON ARANZAZU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MINGUEZ ROPIÑON ARANZAZU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos