MINGUEZ MARTI JERONIMO ANGEL
Informe ejecutivo de MINGUEZ MARTI JERONIMO ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MINGUEZ MARTI JERONIMO ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VALENCIA LIFE PROPERTIES SL | Administrador Unico | 11/01/2023 | |
VALENCIA LIFE PROPERTIES SL | Socio Unico | 11/01/2023 |
VINCULACIONES DE MINGUEZ MARTI JERONIMO ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MINGUEZ MARTI JERONIMO ANGEL
Empresa: VALENCIA LIFE PROPERTIES SL
Administrador Unico
- Minguez Marti Jeronimo Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4531 , F 136, S 8, H A 183087, I/A 3 (11/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-03
Empresa: VALENCIA LIFE PROPERTIES SL
Administrador Mancomunado
- Minguez Marti Jeronimo Angel
- Tabernero Perez Alfonso Alain
- UNIVERSE TRADING SL
- Vidal Sendra Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4531 , F 136, S 8, H A 183087, I/A 3 (11/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-03
Empresa: VALENCIA LIFE PROPERTIES SL
Socio Único
- Minguez Marti Jeronimo Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4531 , F 136, S 8, H A 183087, I/A 3 (11/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-03
Empresa: VALENCIA LIFE PROPERTIES SL
Administrador Mancomunado
- Minguez Marti Jeronimo Angel
- Tabernero Perez Alfonso Alain
- UNIVERSE TRADING SL
- Vidal Sendra Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9978, L 7260, F 26, S 8, H V 165862, I/A 2 (12/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-34-46
Empresa: VALENCIA LIFE PROPERTIES SL
Administrador Unico
- Minguez Marti Jeronimo Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9978, L 7260, F 26, S 8, H V 165862, I/A 2 (12/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-34-46
Empresa: VALENCIA LIFE PROPERTIES SL
Administrador Unico
- Minguez Marti Jeronimo Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9978, L 7260, F 26, S 8, H V 165862, I/A 1 (24/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-122-46
Empresa: VALENCIA LIFE PROPERTIES SL
Socio Único
- Minguez Marti Jeronimo Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9978, L 7260, F 26, S 8, H V 165862, I/A 1 (24/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-122-46
Empresa: KHOLER INTERNACIONAL IMPORT SL
Administrador Unico
- Minguez Marti Jeronimo Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8816, L 6102, F 171, S 8, H V 126598, I/A 2 (03/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-87-46
Empresa: MINDMARKT CONSULTING SL
Administrador Mancomunado
- Beltran Carrio Vicente
- Minguez Marti Jeronimo Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8544, L 5833, F 115, S 8, H V 117118, I/A 3 (29/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-24-46
Información de MINGUEZ MARTI JERONIMO ANGEL
Mostramos los datos de MINGUEZ MARTI JERONIMO ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MINGUEZ MARTI JERONIMO ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos