MINGUEZ LOPEZ ANA MARIA
Informe ejecutivo de MINGUEZ LOPEZ ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MINGUEZ LOPEZ ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SELIMO SL | Apoderado | 10/10/2013 | |
MABER CONSULTORES SL | Apoderado | 10/10/2013 | |
MINGUEZ & LIMON CORREDURIA DE SEGUROS SLL | Consejero Delegado Solidario | 08/07/2009 | 25/01/2011 |
MINGUEZ & LIMON CORREDURIA DE SEGUROS SLL | Presidente | 08/07/2009 | 25/01/2011 |
MINGUEZ & LIMON CORREDURIA DE SEGUROS SLL | Consejero | 08/07/2009 | 25/01/2011 |
VALTIPLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS SL | Representante | 19/04/2010 | |
MINGUEZ & LIMON CORREDURIA DE SEGUROS SLL | Administrador Solidario | 08/07/2009 |
VINCULACIONES DE MINGUEZ LOPEZ ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MINGUEZ LOPEZ ANA MARIA
Empresa: MABER CONSULTORES SL
Apoderado
- Minguez Lopez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20657 , F 88, S 8, H M 36018, I/A 9 (10/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-200-28
Empresa: SELIMO SL
Apoderado
- Minguez Lopez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20230 , F 223, S 8, H M 100223, I/A 9 (10/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-199-28
Consejero Delegado Solidario
- Limon Morante Juan Manuel
- Minguez Lopez Ana Maria
Consejero
- Limon Morante Juan Manuel
- Minguez Lopez Ana Maria
- Nogales Gonzalez Lourdes
Presidente
- Minguez Lopez Ana Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20846 , F 41, S 8, H M 369460, I/A 7 (25/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-28
Empresa: VALTIPLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS SL
Administrador Mancomunado
Representante
- Minguez Lopez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16859 , F 42, S 8, H M 288191, I/A 2 (19/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-81-28
Consejero Delegado Solidario
- Limon Morante Juan Manuel
- Minguez Lopez Ana Maria
Consejero
- Limon Morante Juan Manuel
- Minguez Lopez Ana Maria
- Nogales Gonzalez Lourdes
Presidente
- Minguez Lopez Ana Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20846 , F 40, S 8, H M 369460, I/A 6 (08/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-134-28
Administrador Solidario
- Limon Morante Juan Manuel
- Minguez Lopez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20846 , F 40, S 8, H M 369460, I/A 6 (08/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-134-28
Información de MINGUEZ LOPEZ ANA MARIA
Mostramos los datos de MINGUEZ LOPEZ ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MINGUEZ LOPEZ ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos