MINGUELLA PUJOL MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de MINGUELLA PUJOL MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MINGUELLA PUJOL MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRIORAT PARTNERS SL | Administrador Unico | 23/10/2023 |
VINCULACIONES DE MINGUELLA PUJOL MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MINGUELLA PUJOL MARIA DEL CARMEN
Empresa: AUTOESCOLA JORDI SL
Administrador Solidario
- Llorens Martorell Jordi
- Llorens Minguella Lluis
- Minguella Pujol Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1820 , F 57, S 8, H T 11086, I/A 12 (09/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-74-43
Empresa: FINQUES MINGUELLA SL
Administrador Unico
- Llorens Minguella Xavier
- Minguella Pujol Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2016 , F 162, S 8, H T 29725, I/A 4 (23/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-207-43
Empresa: FINQUES MINGUELLA SL
Administrador Solidario
- Llorens Minguella Xavier
- Minguella Pujol Maria Del Carmen
Administrador Unico
- Minguella Pujol Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2016 , F 162, S 8, H T 29725, I/A 4 (23/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-207-43
Empresa: FINQUES MINGUELLA SL
Administrador Solidario
- Llorens Minguella Xavier
- Minguella Pujol Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2016 , F 161, S 8, H T 29725, I/A 3 (11/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-113-43
Empresa: FINQUES MINGUELLA SL
Administrador Unico
- Minguella Pujol Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2016 , F 161, S 8, H T 29725, I/A 3 (11/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-113-43
Empresa: FINQUES MINGUELLA SL
Administrador Unico
- Minguella Pujol Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2016 , F 161, S 8, H T 29725, I/A 2 (03/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-217-43
Información de MINGUELLA PUJOL MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de MINGUELLA PUJOL MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MINGUELLA PUJOL MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos