MINGUELL ORTIZ MARIA TERESA
Informe ejecutivo de MINGUELL ORTIZ MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MINGUELL ORTIZ MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NOGUERA RENOVABLES SL | Administrador Unico | 19/01/2011 | 20/11/2023 |
AGRICOLA TRES R SL | Administrador Unico | 08/04/2015 | 22/05/2015 |
VINCULACIONES DE MINGUELL ORTIZ MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MINGUELL ORTIZ MARIA TERESA
Empresa: NOGUERA RENOVABLES SL
Administrador Unico
- Minguell Ortiz Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1255 , F 188, S 8, H L 24969, I/A 6 (20/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-225-25
Empresa: AGRICOLA TRES R SL
Administrador Unico
- Minguell Ortiz Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 676 , F 161, S 8, H CU 9747, I/A 8 (22/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-104-16
Empresa: AGRICOLA TRES R SL
Administrador Unico
- Minguell Ortiz Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 659 , F 31, S 8, H CU 9747, I/A 4 (08/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-71-16
Empresa: T & B WORLDWIDE MEAT COMPANY SL
Administrador Unico
- Minguell Ortiz Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1255 , F 170, S 8, H L 24969, I/A 1 (19/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-21-25
Información de MINGUELL ORTIZ MARIA TERESA
Mostramos los datos de MINGUELL ORTIZ MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MINGUELL ORTIZ MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos