MINGOT MILLANA MANUEL
Informe ejecutivo de MINGOT MILLANA MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE MINGOT MILLANA MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MINGOT MILLANA MANUEL
Empresa: MINAZAR SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Mingot Aznar Jose Maria
- Mingot Aznar Manuel
- Mingot Aznar Maria Dolores
- Mingot Aznar Marta
- Mingot Millana Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21155 , F 145, S 8, H M 375592, I/A 10 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-28
Empresa: MINAZAR SL
Consejero
- Mingot Millana Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21155 , F 145, S 8, H M 375592, I/A 10 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-28
Empresa: MINAZAR SL
Consejero
- Mingot Millana Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21155 , F 145, S 8, H M 375592, I/A 9 (12/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-14-28
Empresa: MINAZAR SL
Consejero Delegado Solidario
- Aznar De Carlos Isabel
- Mingot Aznar Jose Maria
- Mingot Millana Manuel
Consejero
- Aznar De Carlos Isabel
- Mingot Aznar Isabel Teresa
- Mingot Aznar Jose Maria
- Mingot Aznar Maria Dolores
- Mingot Millana Manuel
Presidente
Secretario
- Mingot Millana Manuel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21155 , F 144, S 8, H M 375592, I/A 7 (28/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-131-28
Información de MINGOT MILLANA MANUEL
Mostramos los datos de MINGOT MILLANA MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MINGOT MILLANA MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos