MINGO MARTINEZ MARIA-TERESA
Informe ejecutivo de MINGO MARTINEZ MARIA-TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MINGO MARTINEZ MARIA-TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INOXVESSEL SA | Secretario | 09/10/2013 | |
INOXVESSEL SA | Consejero Delegado Mancomunado | 09/10/2013 | |
INOXVESSEL SA | Consejero | 09/10/2013 | |
HISPANICA INMUEBLES Y TERRENOS SA | Secretario | 07/10/2013 | |
HISPANICA INMUEBLES Y TERRENOS SA | Consejero | 07/10/2013 |
VINCULACIONES DE MINGO MARTINEZ MARIA-TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MINGO MARTINEZ MARIA-TERESA
Empresa: INOXVESSEL SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Castañeda Perez Jose Manuel
- Mingo Martinez Maria-teresa
- Santos Vaquero David
Consejero
- Castañeda Perez Jose Manuel
- Mingo Martinez Maria-teresa
- Santos Vaquero David
Presidente
Secretario
- Mingo Martinez Maria-teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12650 , F 32, S 8, H M 202421, I/A 9 (03/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-109-28
Empresa: HISPANICA INMUEBLES Y TERRENOS SA
Consejero
- Castañeda Perez Jose Manuel
- Mingo Martinez Maria-teresa
- Santos Vaquero David
Presidente
Secretario
- Mingo Martinez Maria-teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23633 , F 77, S 8, H M 424098, I/A 5 (20/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-143-28
Empresa: INOXVESSEL SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Castañeda Perez Jose Manuel
- Mingo Martinez Maria-teresa
- Santos Vaquero David
Consejero
- Castañeda Perez Jose Manuel
- Mingo Martinez Maria-teresa
- Santos Vaquero David
Presidente
Secretario
- Mingo Martinez Maria-teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12650 , F 32, S 8, H M 202421, I/A 8 (26/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-64-28
Empresa: INOXVESSEL SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Castañeda Perez Jose Manuel
- Mingo Martinez Maria-teresa
- Santos Vaquero David
Consejero
- Mingo Martinez Maria-teresa
- Santos Vaquero David
Presidente
Secretario
- Mingo Martinez Maria-teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12650 , F 31, S 8, H M 202421, I/A 7 (09/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-199-28
Empresa: HISPANICA INMUEBLES Y TERRENOS SA
Consejero
- Castañeda Perez Jose Manuel
- Mingo Martinez Maria-teresa
- Santos Vaquero David
Presidente
Secretario
- Mingo Martinez Maria-teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23633 , F 77, S 8, H M 424098, I/A 4 (07/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-28
Información de MINGO MARTINEZ MARIA-TERESA
Mostramos los datos de MINGO MARTINEZ MARIA-TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MINGO MARTINEZ MARIA-TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos