MINGO BODEGA MIGUEL
Informe ejecutivo de MINGO BODEGA MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MINGO BODEGA MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MINOL SA | Administrador Unico | 04/01/2013 | 02/03/2015 |
TUCAN INVERSIONES SA | Administrador Unico | 04/01/2013 | 09/12/2013 |
VINCULACIONES DE MINGO BODEGA MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MINGO BODEGA MIGUEL
Empresa: MINOL SA
Administrador Unico
- Mingo Bodega Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 226 , F 85, S 8, H GU 947, I/A 9 (02/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-50-19
Empresa: TUCAN INVERSIONES SA
Administrador Unico
- Mingo Bodega Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 274 , F 10, S 8, H GU 557, I/A 9 (09/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-243-19
Empresa: MINOL SA
Administrador Unico
- Mingo Bodega Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 173 , F 47, S 8, H GU 947, I/A 8 (04/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-19
Empresa: TUCAN INVERSIONES SA
Administrador Unico
- Mingo Bodega Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 154 , F 220, S 8, H GU 557, I/A 8 (04/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-19
Información de MINGO BODEGA MIGUEL
Mostramos los datos de MINGO BODEGA MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MINGO BODEGA MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos