MINGO AGUADO ANGEL
Informe ejecutivo de MINGO AGUADO ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MINGO AGUADO ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARSYS SA | Consejero | 17/05/2010 | 23/11/2020 |
MARSYS SA | Presidente | 14/06/2019 | 23/11/2020 |
MARSYS SA | Consejero Delegado | 17/05/2010 | |
RASTER 21 SL | Consejero Delegado Solidario | 23/10/2009 | 12/11/2009 |
RASTER 21 SL | Consejero | 23/10/2009 | 12/11/2009 |
RASTER 21 SL | Liquidador | 12/11/2009 | 12/11/2009 |
RASTER 21 SL | Consejero Delegado Solidario | 14/10/2009 | 23/10/2009 |
RASTER 21 SL | Consejero | 14/10/2009 | 23/10/2009 |
VINCULACIONES DE MINGO AGUADO ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MINGO AGUADO ANGEL
Empresa: MARSYS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Gimenez Yustos Maria Del Mar
- Mingo Aguado Angel
- Serrano Martinez Roberto
Presidente
- Mingo Aguado Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6115 , F 209, S 8, H M 99827, I/A 16 (23/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-230-28
Empresa: MARSYS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Gimenez Yustos Maria Del Mar
- Mingo Aguado Angel
- Serrano Martinez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6115 , F 209, S 8, H M 99827, I/A 15 (14/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-117-28
Empresa: MARSYS SA
Presidente
- Mingo Aguado Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6115 , F 209, S 8, H M 99827, I/A 15 (14/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-117-28
Empresa: MARSYS SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6115 , F 208, S 8, H M 99827, I/A 13 (22/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-189-28
Empresa: MARSYS SA
Consejero
- Gimenez Yustos Maria Del Mar
- Mingo Aguado Angel
- Zubiaga Carles Jorge
- Zubiaga Carles Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6115 , F 208, S 8, H M 99827, I/A 12 (17/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-100-28
Empresa: MARSYS SA
Consejero Delegado
- Mingo Aguado Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6115 , F 208, S 8, H M 99827, I/A 12 (17/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-100-28
Empresa: RASTER 21 SL
Liquidador
- Mingo Aguado Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12217 , F 172, S 8, H M 193279, I/A 4 (12/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-223-28
Empresa: RASTER 21 SL
Consejero Delegado Solidario
- De Sebastian Carazo Jose Antonio
- Mingo Aguado Angel
- Sanchez De Pablo Ricardo
Consejero
- De Sebastian Carazo Jose Antonio
- Mingo Aguado Angel
- Sanchez De Pablo Ricardo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12217 , F 172, S 8, H M 193279, I/A 4 (12/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-223-28
Empresa: RASTER 21 SL
Consejero Delegado Solidario
- De Sebastian Carazo Jose Antonio
- Mingo Aguado Angel
- Sanchez De Pablo Ricardo
Consejero
- De Sebastian Carazo Jose Antonio
- Mingo Aguado Angel
- Sanchez De Pablo Ricardo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12217 , F 172, S 8, H M 193279, I/A 3 (23/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-211-28
Empresa: RASTER 21 SL
Consejero Delegado Solidario
- De Sebastian Carazo Jose Antonio
- Mingo Aguado Angel
- Sanchez De Pablo Ricardo
Consejero
- De Sebastian Carazo Jose Antonio
- Mingo Aguado Angel
- Sanchez De Pablo Ricardo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12217 , F 172, S 8, H M 193279, I/A 3 (23/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-211-28
VER MAS ACTOS
Información de MINGO AGUADO ANGEL
Mostramos los datos de MINGO AGUADO ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MINGO AGUADO ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos