MINGERS JORG
Informe ejecutivo de MINGERS JORG
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 17
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE MINGERS JORG
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMPAÑIA DE ALMACENAJE DISTRIBUCION Y SERVICIOS SA | Apoderado | 22/09/2017 | 13/07/2018 |
THE BEAUTY BELL CHAIN SL | Apoderado | 25/09/2017 | 14/02/2018 |
DOUGLAS SPAIN SA | Apoderado Mancomunado | 25/09/2017 | 09/02/2018 |
IBERICA DE DROGUERIA Y PERFUMERIA SA | Apoderado | 09/02/2018 | |
PARFUMERIE DOUGLAS IBERIA HOLDING SL | Apoderado Mancomunado | 25/09/2017 | 06/02/2018 |
IMPERIATUM INVESTMENTS SL | Apoderado | 25/09/2017 | 11/01/2018 |
DOUGLAS SPAIN SA | Consejero | 07/03/2017 | 03/10/2017 |
PARFUMERIE DOUGLAS IBERIA HOLDING SL | Consejero | 09/03/2017 | 03/10/2017 |
PARFUMERIE DOUGLAS IBERIA HOLDING SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/03/2017 | 03/10/2017 |
DOUGLAS SPAIN SA | Apoderado | 13/03/2017 | 03/10/2017 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MINGERS JORG
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MINGERS JORG
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Azorin Albiñana Lopez Jose Manuel
- Azorin Albiñana Lopez Jose Manuel
- Cabanas Martin De Jorge Jose Javier
- Cabanas Martin De Jorge Jose Javier
- Cabanas Martin De Jorge Jose Javier
- Carballo Martos Juan Jose
- Carballo Martos Juan Jose
- Carballo Martos Juan Jose
- Cervera Soto Teresa
- Chiron Patrick
- De Olazabal De Espinola Iñaki
- De Santalla Gonzalez Francisco Jose
- De Vicente Lopez Fernando
- De Vicente Lopez Fernando
- Garcia Correas Francisco Miguel
- Gil Lopez Angel
- Gil Lopez Angel
- Gomez Artaiz Javier
- Gomez Artaiz Javier
- Gomez Martin Alberto
- Gomez Martin Alberto
- Gonzalez Dominguez Jesus Manuel
- Gortazar Diaz Jose Ramon
- Lucas-torres Losa Jose Maria
- Lucas-torres Losa Jose Maria
- Lucas-torres Losa Jose Maria
- Luque Soriano Julian
- Martinez Corregidor Maria Del Carmen
- Mathe Sanz Rafael
- Mathe Sanz Rafael
- Mingers Jorg
- Molina Vela Pablo Jesus
- Morales Martin Enrique
- Morales Martin Enrique
- Moreno Galvez Jose Pedro
- Moreno Galvez Jose Pedro
- Moreno Galvez Jose Pedro
- Moreno Galvez Jose Pedro
- Padilla Tabernero Francisco
- Peña Muñoz Manuela
- Peña Muñoz Rosendo
- Peña Muñoz Rosendo
- Perez Ruiz Jose
- Perez Ruiz Jose
- Perez Ruiz Jose
- Ripoll Lopez Jesus
- Rivera Rodriguez Gabriel Angel
- Rivera Rodriguez Gabriel Angel
- Rivera Rodriguez Gabriel Angel
- Romero Galan Maria Del Mar
- Romero Galan Maria Del Mar
- Ruiz Cano Emilio Roberto
- Ruiz Cano Emilio Roberto
- Ruiz Cano Emilio Roberto
- Serrano Baños Rafael Eugenio
- Sevilla Franco Gaspar
- Sevilla Franco Gaspar
- Valdeita Ruiz De La Prada Miguel Angel
- Valdeita Ruiz De La Prada Miguel Angel
- Ysa Ramos Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36257 , F 178, S 8, H M 40609, I/A 87 (13/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-139-28
Empresa: THE BEAUTY BELL CHAIN SL
Apoderado
- Mingers Jorg
- Parize Isabelle- Veronique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27748 , F 182, S 8, H M 363978, I/A 67 (14/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-39-28
Empresa: IBERICA DE DROGUERIA Y PERFUMERIA SA
Apoderado
- Mingers Jorg
- Parize Isabelle- Veronique
- Parize Isabelle- Veronique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35593 , F 116, S 8, H M 40978, I/A 82 (09/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-34-28
Empresa: DOUGLAS SPAIN SA
Apoderado Mancomunado
- Mingers Jorg
- Parize Isabelle- Veronique
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29454 , F 193, S 8, H M 199660, I/A 74 (09/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-34-28
Empresa: PARFUMERIE DOUGLAS IBERIA HOLDING SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Mingers Jorg
- Parize Isabelle- Veronique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35348 , F 200, S 8, H M 394732, I/A 35 (06/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-34-28
Empresa: IMPERIATUM INVESTMENTS SL
Apoderado
- Mingers Jorg
- Parize Isabelle- Veronique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36171 , F 208, S 8, H M 562106, I/A 22 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Mingers Jorg
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36257 , F 172, S 8, H M 40609, I/A 83 (03/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-28
Consejero
- Mingers Jorg
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36257 , F 172, S 8, H M 40609, I/A 83 (03/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-28
Empresa: PARFUMERIE DOUGLAS IBERIA HOLDING SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Mingers Jorg
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35348 , F 196, S 8, H M 394732, I/A 33 (03/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-28
Empresa: PARFUMERIE DOUGLAS IBERIA HOLDING SL
Consejero
- Mingers Jorg
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35348 , F 196, S 8, H M 394732, I/A 33 (03/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-28
VER MAS ACTOS
Información de MINGERS JORG
Mostramos los datos de MINGERS JORG que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MINGERS JORG, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos