MIÑANO FERNANDEZ MARIA-JOSE
Informe ejecutivo de MIÑANO FERNANDEZ MARIA-JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 24
Empresas activas: 22
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MIÑANO FERNANDEZ MARIA-JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PELICULA PLAYA DE LOBOS AIE | Apoderado Solidario | 10/07/2024 | |
ZEBRA ETA TXALOA EKOIZPENAK AIE | Apoderado | 29/04/2024 | |
CAPA Y LUCIA DOCUMENTALES AIE | Apoderado Solidario | 12/04/2024 | |
IZEN NON STOP SL | Apoderado | 20/09/2023 | |
DOCUMENTALES EN CANARIAS SL | Apoderado Solidario | 11/01/2023 | |
OKAPI PRODUCCIONES TEATRALES AIE | Administrador Unico | 27/10/2022 | |
NEWCO AUDIOVISUAL SL | Apoderado Solidario | 18/10/2022 | |
IZEN DOCUMENTALES SL | Apoderado | 06/10/2022 | |
EUROTV PRODUCCIONES SL | Apoderado | 05/10/2022 | |
DOCUMENTAL LA LIDIA AIE | Apoderado Solidario | 22/09/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MIÑANO FERNANDEZ MARIA-JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIÑANO FERNANDEZ MARIA-JOSE
Empresa: OBRA DE TEATRO LA ESTRADA AIE
Administrador Unico
- Miñano Fernandez Maria-jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 672712, I/A 5 (18/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-28
Empresa: PELICULA PLAYA DE LOBOS AIE
Apoderado Solidario
- Fernandez Velasco Fernandez Sara
- Miñano Fernandez Maria-jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GC 62928, I/A 2 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-35
Empresa: ZEBRA ETA TXALOA EKOIZPENAK AIE
Apoderado
- Fernandez Velasco Sara
- Miñano Fernandez Maria-jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6265 , F 22, S 8, H BI 82824, I/A 2 (29/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-48
Empresa: CAPA Y LUCIA DOCUMENTALES AIE
Apoderado Solidario
- Fernandez Velasco Fernandez Sara
- Miñano Fernandez Maria-jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2346 , F 16, S 8, H GC 62546, I/A 2 (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-76-35
Empresa: IZEN NON STOP SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Miñano Fernandez Maria-jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45568 , F 74, S 8, H M 801429, I/A 2 (20/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-185-28
Empresa: IZEN DOCUMENTALES SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43777 , F 86, S 8, H M 772585, I/A 6 (05/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-131-28
Empresa: LA GATA SOBRE EL TEJADO DE ZINC AIE
Administrador Unico
- Miñano Fernandez Maria-jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35175 , F 14, S 8, H M 632521, I/A 6 (17/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-96-28
Empresa: DOCUMENTALES EN CANARIAS SL
Apoderado Solidario
- Fernandez Velasco Fernandez Sara
- Miñano Fernandez Maria-jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2305 , F 52, S 8, H GC 60305, I/A 2 (11/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-35
Empresa: OKAPI PRODUCCIONES TEATRALES AIE
Administrador Unico
- Miñano Fernandez Maria-jose
Socio Miembr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44158 , F 210, S 8, H M 778726, I/A 1 (27/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-211-28
Empresa: NEWCO AUDIOVISUAL SL
Apoderado Solidario
- Miñano Fernandez Maria-jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47817 , F 161, S 8, H B 523376, I/A 7 (18/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-204-08
VER MAS ACTOS
Información de MIÑANO FERNANDEZ MARIA-JOSE
Mostramos los datos de MIÑANO FERNANDEZ MARIA-JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIÑANO FERNANDEZ MARIA-JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos