MIÑANA MORENO CRISTINA
Informe ejecutivo de MIÑANA MORENO CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MIÑANA MORENO CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BELFRICS EUROPE SL | Apoderado Solidario | 02/09/2019 |
VINCULACIONES DE MIÑANA MORENO CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIÑANA MORENO CRISTINA
Empresa: DIRECTA24 PAYMENT SYSTEM SL
Apoderado
- Ferrer Alberti Monica
- Marrodan Herrero Daniel
- Miñana Moreno Cristina
- Muñoz Bellvehi Xavier
- Ponce De Leon Ruiz Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39967 , F 20, S 8, H M 709870, I/A 4 (12/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-12-28
Empresa: DIRECTA24 PAYMENT SYSTEM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39967 , F 18, S 8, H M 709870, I/A 2 (10/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-28
Empresa: BELFRICS EUROPE SL
Apoderado Solidario
- Ferrer Alberti Monica
- Marrodan Herrero Daniel
- Miñana Moreno Cristina
- Muñoz Bellvehi Xavier
- Ponce De Leon Ruiz Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46839 , F 19, S 8, H B 532639, I/A 2 (02/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-173-08
Información de MIÑANA MORENO CRISTINA
Mostramos los datos de MIÑANA MORENO CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIÑANA MORENO CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos