MILLERA BARRAU DIEGO
Informe ejecutivo de MILLERA BARRAU DIEGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MILLERA BARRAU DIEGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BINAPIG 2 SL | Administrador Mancomunado | 26/11/2018 | |
GRECRI SL | Administrador Mancomunado | 29/12/2014 | |
BINAPIG 1 SL | Consejero Delegado Mancomunado | 11/03/2014 | |
BINAPIG 1 SL | Consejero | 11/03/2014 |
VINCULACIONES DE MILLERA BARRAU DIEGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MILLERA BARRAU DIEGO
Empresa: BINAPIG 2 SL
Administrador Mancomunado
- Millera Barrau Diego
- Perella Raluy Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 662 , F 189, S 8, H HU 13633, I/A 1 (26/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-231-22
Empresa: GRECRI SL
Administrador Mancomunado
- Millera Barrau Cristina
- Millera Barrau Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 320, L 156, F 214, S 8, H HU 3799, I/A 5 (29/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-4-22
Empresa: GRECRI SL
Administrador Unico
- Millera Barrau Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 320, L 156, F 214, S 8, H HU 3799, I/A 5 (29/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-4-22
Empresa: BINAPIG 1 SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Millera Barrau Cristina
- Millera Barrau Diego
Consejero
- Barrau Segarra Ana Maria
- Millera Barrau Cristina
- Millera Barrau Diego
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 520 , F 26, S 8, H HU 8184, I/A 7 (11/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-53-22
Empresa: BINAPIG 1 SL
Administrador Mancomunado
- Millera Barrau Cristina
- Millera Barrau Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 520 , F 26, S 8, H HU 8184, I/A 7 (11/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-53-22
Empresa: BINAPIG 1 SL
Administrador Mancomunado
- Millera Barrau Cristina
- Millera Barrau Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 520 , F 25, S 8, H HU 8184, I/A 6 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-22
Información de MILLERA BARRAU DIEGO
Mostramos los datos de MILLERA BARRAU DIEGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MILLERA BARRAU DIEGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos