MILLAN ROBLES FRANCISCO
Informe ejecutivo de MILLAN ROBLES FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MILLAN ROBLES FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEILA&TUAREG TOURS SL | Socio Unico | 30/07/2014 | 09/02/2017 |
LEILA&TUAREG TOURS SL | Administrador Unico | 30/07/2014 | 09/02/2017 |
THE METHOD PHYSICAL THERAPISTS SL | Administrador Solidario | 29/10/2013 | 23/11/2015 |
VINCULACIONES DE MILLAN ROBLES FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MILLAN ROBLES FRANCISCO
Empresa: LEILA&TUAREG TOURS SL
Administrador Unico
- Millan Robles Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3793 , F 142, S 8, H A 141073, I/A 3 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-35-03
Empresa: THE METHOD PHYSICAL THERAPISTS SL
Administrador Solidario
- Gomis Torralba Rafael
- Millan Robles Francisco
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3723 , F 124, S 8, H A 136953, I/A 2 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-229-03
Empresa: LEILA&TUAREG TOURS SL
Administrador Unico
- Millan Robles Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3793 , F 141, S 8, H A 141073, I/A 1 (30/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-148-03
Empresa: LEILA&TUAREG TOURS SL
Socio Único
- Millan Robles Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3793 , F 141, S 8, H A 141073, I/A 1 (30/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-148-03
Empresa: THE METHOD PHYSICAL THERAPISTS SL
Administrador Solidario
- Gomis Torralba Rafael
- Millan Robles Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3723 , F 124, S 8, H A 136953, I/A 1 (29/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-212-03
Información de MILLAN ROBLES FRANCISCO
Mostramos los datos de MILLAN ROBLES FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MILLAN ROBLES FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos