MILLAN RASCON ROCIO
Informe ejecutivo de MILLAN RASCON ROCIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MILLAN RASCON ROCIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SISTEMAS DE ALARMAS NUEVO ROXAN SA | Administrador Unico | 11/04/2018 | |
CONDE & MILLAN GESTION COMERCIAL SL | Administrador Unico | 01/02/2016 | |
NUESTRO PEQUEÑO RUBEN SL | Administrador Unico | 01/02/2016 | |
ROXAN SOLUCIONES EMPRESARIALES CORP SL | Administrador Unico | 05/12/2011 |
VINCULACIONES DE MILLAN RASCON ROCIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MILLAN RASCON ROCIO
Empresa: ROJORSA PROYECTOS CORP SL
Administrador Unico
- Millan Rascon Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37411 , F 94, S 8, H M 666903, I/A 3 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-28
Empresa: ROJORSA PROYECTOS CORP SL
Administrador Unico
- Millan Rascon Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37411 , F 93, S 8, H M 666903, I/A 2 (18/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-98-28
Empresa: SISTEMAS DE ALARMAS NUEVO ROXAN SA
Administrador Unico
- Millan Rascon Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37473 , F 84, S 8, H M 667958, I/A 1 (11/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-28
Empresa: NUESTRO PEQUEÑO RUBEN SL
Administrador Unico
- Millan Rascon Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34359 , F 10, S 8, H M 618057, I/A 1 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-27-28
Empresa: CONDE & MILLAN GESTION COMERCIAL SL
Administrador Unico
- Millan Rascon Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34359 , F 1, S 8, H M 618056, I/A 1 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-27-28
Administrador Unico
- Millan Rascon Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29280 , F 55, S 8, H M 527035, I/A 1 (05/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-239-28
Información de MILLAN RASCON ROCIO
Mostramos los datos de MILLAN RASCON ROCIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MILLAN RASCON ROCIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos