MILLAN LORETO RITA DE CASSIA
Informe ejecutivo de MILLAN LORETO RITA DE CASSIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MILLAN LORETO RITA DE CASSIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGRUPPA COMUNIDADES SL | Apoderado Solidario | 28/09/2017 |
VINCULACIONES DE MILLAN LORETO RITA DE CASSIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MILLAN LORETO RITA DE CASSIA
Empresa: AGRUPPA COMUNIDADES SL
Apoderado Solidario
- Millan Loreto Rita De Cassia
- Soriagalvarro Blanco Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28004 , F 48, S 8, H M 504684, I/A 4 (28/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-28
Empresa: GIMNASIO ARNICHES SA
Apoderado
- Millan Loreto Rita De Cassia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29450 , F 121, S 8, H M 530117, I/A 2 (03/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-10-28
Empresa: AGRUPPA COMUNIDADES SL
Administrador Unico
- Millan Loreto Rita De Cassia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28004 , F 48, S 8, H M 504684, I/A 2 (11/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-202-28
Empresa: EUROBRANCH SL
Administrador Mancomunado
- Alfonso O Donnell Carmen Ivonne
- Millan Loreto Rita De Cassia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9021, L 6306, F 23, S 8, H V 133459, I/A 2 (22/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-211-46
Empresa: AGRUPPA COMUNIDADES SL
Administrador Unico
- Millan Loreto Rita De Cassia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28004 , F 47, S 8, H M 504684, I/A 1 (09/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-159-28
Empresa: EUROBRANCH SL
Administrador Mancomunado
- Alfonso O Donnell Carmen Ivonne
- Millan Loreto Rita De Cassia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9021, L 6306, F 20, S 8, H V 133459, I/A 1 (27/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-66-46
Información de MILLAN LORETO RITA DE CASSIA
Mostramos los datos de MILLAN LORETO RITA DE CASSIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MILLAN LORETO RITA DE CASSIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos