MILLAN FERNANDEZ ORIOL
Informe ejecutivo de MILLAN FERNANDEZ ORIOL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MILLAN FERNANDEZ ORIOL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTITUTO RAMBLA SL | Apoderado Solidario | 26/09/2023 | |
MUNDO DE TALENTO SL | Apoderado Mancomunado | 28/08/2023 | |
EDUCA PROJECTS SL | Apoderado Solidario | 21/08/2023 | |
IGH CORP 2023 SL | Apoderado | 31/07/2023 | |
A-EXITO BCN SL | Apoderado Solidario | 27/01/2022 | |
RECUPERACIONES PORTUARIAS SL | Administrador Unico | 17/01/2013 | |
TRANSCARRERA 2005 SL | Administrador Unico | 16/01/2013 |
VINCULACIONES DE MILLAN FERNANDEZ ORIOL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MILLAN FERNANDEZ ORIOL
Empresa: INSTITUTO RAMBLA SL
Apoderado Solidario
- Millan Fernandez Oriol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45521 , F 48, S 8, H B 490504, I/A 5 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-190-08
Empresa: MUNDO DE TALENTO SL
Apoderado Mancomunado
- Millan Fernandez Oriol
- Vargas Rodriguez Lidia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34500 , F 70, S 8, H M 620504, I/A 8 (28/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-168-28
Empresa: EDUCA PROJECTS SL
Apoderado Solidario
- Millan Fernandez Oriol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48906 , F 139, S 8, H B 600480, I/A 2 (21/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-164-08
Empresa: IGH CORP 2023 SL
Apoderado
- Millan Fernandez Oriol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45451 , F 141, S 8, H M 799501, I/A 2 (31/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-149-28
Empresa: A-EXITO BCN SL
Apoderado Solidario
- Millan Fernandez Oriol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44992 , F 26, S 8, H B 473531, I/A 5 (27/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-08
Empresa: RECICLADORS DE CATALUNYA SL
Administrador Unico
- Millan Fernandez Oriol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41428 , F 8, S 8, H B 384572, I/A 7 (09/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-08
Empresa: RECUPERACIONES PORTUARIAS SL
Administrador Unico
- Millan Fernandez Oriol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43559 , F 146, S 8, H B 432210, I/A 1 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-08
Empresa: TRANSCARRERA 2005 SL
Administrador Unico
- Millan Fernandez Oriol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43029 , F 34, S 8, H B 418520, I/A 5 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-08
Empresa: LAIR PROJECTS SL
Administrador Unico
- Millan Fernandez Oriol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39718 , F 172, S 8, H B 352321, I/A 3 (05/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-32-08
Empresa: RECICLADORS DE CATALUNYA SL
Administrador Unico
- Millan Fernandez Oriol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41428 , F 1, S 8, H B 384572, I/A 1 (10/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-184-08
VER MAS ACTOS
Información de MILLAN FERNANDEZ ORIOL
Mostramos los datos de MILLAN FERNANDEZ ORIOL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MILLAN FERNANDEZ ORIOL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos