MILLAN CAMACHO GABRIEL
Informe ejecutivo de MILLAN CAMACHO GABRIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE MILLAN CAMACHO GABRIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RECKITT BENCKISER HEALTHCARE SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/11/2013 | 27/06/2016 |
RECKITT BENCKISER HEALTHCARE SA | Administrador Mancomunado | 08/11/2013 | 27/06/2016 |
RECKITT BENCKISER ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/11/2013 | 07/12/2015 |
LANCASTER SQUARE HOLDINGS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/02/2014 | 07/12/2015 |
RB SQUARE HOLDINGS SPAIN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/08/2014 | 07/12/2015 |
NORWICH SQUARE HOLDINGS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/08/2014 | 07/12/2015 |
RECKITT BENCKISER ESPAÑA SL | Administrador Mancomunado | 14/11/2013 | 27/08/2015 |
LANCASTER SQUARE HOLDINGS SL | Administrador Mancomunado | 20/02/2014 | 27/08/2015 |
RB SQUARE HOLDINGS SPAIN SL | Administrador Mancomunado | 18/08/2014 | 27/08/2015 |
NORWICH SQUARE HOLDINGS SL | Administrador Mancomunado | 19/08/2014 | 27/08/2015 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MILLAN CAMACHO GABRIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MILLAN CAMACHO GABRIEL
Empresa: RECKITT BENCKISER HEALTHCARE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Millan Camacho Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43856 , F 195, S 8, H B 327933, I/A 109 (27/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-126-08
Empresa: RECKITT BENCKISER HEALTHCARE SA
Administrador Mancomunado
- Millan Camacho Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43856 , F 194, S 8, H B 327933, I/A 107 (27/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-126-08
Empresa: LANCASTER SQUARE HOLDINGS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Millan Camacho Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44280 , F 192, S 8, H B 220355, I/A 74 (07/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-239-08
Empresa: RECKITT BENCKISER ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Millan Camacho Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42881 , F 24, S 8, H B 227120, I/A 352 (07/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-239-08
Empresa: NORWICH SQUARE HOLDINGS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Millan Camacho Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41298 , F 189, S 8, H B 223536, I/A 78 (07/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-239-08
Empresa: RB SQUARE HOLDINGS SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Millan Camacho Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40948 , F 140, S 8, H B 220359, I/A 89 (07/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-239-08
Empresa: RECKITT BENCKISER ESPAÑA SL
Administrador Mancomunado
- Millan Camacho Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42881 , F 22, S 8, H B 227120, I/A 349 (27/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-169-08
Empresa: RB SQUARE HOLDINGS SPAIN SL
Administrador Mancomunado
- Millan Camacho Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40948 , F 139, S 8, H B 220359, I/A 87 (27/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-169-08
Empresa: LANCASTER SQUARE HOLDINGS SL
Administrador Mancomunado
- Millan Camacho Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44280 , F 191, S 8, H B 220355, I/A 71 (27/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-168-08
Empresa: NORWICH SQUARE HOLDINGS SL
Administrador Mancomunado
- Millan Camacho Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41298 , F 188, S 8, H B 223536, I/A 76 (27/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-168-08
VER MAS ACTOS
Información de MILLAN CAMACHO GABRIEL
Mostramos los datos de MILLAN CAMACHO GABRIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MILLAN CAMACHO GABRIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos