MILLAN ARRIBAS VICENTE
Informe ejecutivo de MILLAN ARRIBAS VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MILLAN ARRIBAS VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FUTUR VIMAR 2021 SL | Socio Unico | 30/12/2020 | |
FUTUR VIMAR 2021 SL | Administrador Unico | 30/12/2020 | |
IMPORT SPAIN TATASTAN SL | Socio Unico | 11/06/2014 | |
IMPORT SPAIN TATASTAN SL | Administrador Unico | 11/06/2014 | |
ANECHKAVIC SL | Socio Unico | 02/04/2013 | |
ANECHKAVIC SL | Administrador Unico | 02/04/2013 | |
LITUAN FUTUR SL | Socio Unico | 21/12/2009 | |
LITUAN FUTUR SL | Administrador Unico | 21/12/2009 |
VINCULACIONES DE MILLAN ARRIBAS VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MILLAN ARRIBAS VICENTE
Empresa: PROMOCIONES FUTUR 3000 SL
Liquidador
- Millan Arribas Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1330, L 893, F 52, S 8, H CS 25630, I/A 2 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-12
Empresa: PROMOCIONES FUTUR 3000 SL
Administrador Unico
- Millan Arribas Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1330, L 893, F 52, S 8, H CS 25630, I/A 2 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-12
Empresa: FUTUR VIMAR 2021 SL
Administrador Unico
- Millan Arribas Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1828, L 1388, F 30, S 8, H CS 43647, I/A 1 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-12
Empresa: FUTUR VIMAR 2021 SL
Socio Único
- Millan Arribas Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1828, L 1388, F 30, S 8, H CS 43647, I/A 1 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-12
Empresa: IMPORT SPAIN TATASTAN SL
Administrador Unico
- Millan Arribas Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1649, L 1211, F 161, S 8, H CS 36609, I/A 1 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-115-12
Empresa: IMPORT SPAIN TATASTAN SL
Socio Único
- Millan Arribas Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1649, L 1211, F 161, S 8, H CS 36609, I/A 1 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-115-12
Empresa: ANECHKAVIC SL
Administrador Unico
- Millan Arribas Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1617, L 1179, F 81, S 8, H CS 35265, I/A 1 (02/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-12
Empresa: ANECHKAVIC SL
Socio Único
- Millan Arribas Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1617, L 1179, F 81, S 8, H CS 35265, I/A 1 (02/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-12
Empresa: LITUAN FUTUR SL
Administrador Unico
- Millan Arribas Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1527, L 1089, F 135, S 8, H CS 31664, I/A 1 (21/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-4-12
Empresa: LITUAN FUTUR SL
Socio Único
- Millan Arribas Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1527, L 1089, F 135, S 8, H CS 31664, I/A 1 (21/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-4-12
Información de MILLAN ARRIBAS VICENTE
Mostramos los datos de MILLAN ARRIBAS VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MILLAN ARRIBAS VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos