MILLAN ALCAIDE JUAN
Informe ejecutivo de MILLAN ALCAIDE JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE MILLAN ALCAIDE JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGRO DO BACELO SL | Consejero Delegado Mancomunado | 25/09/2015 | |
AGRO DO BACELO SL | Consejero | 25/09/2015 | |
URBAN DEVELOPMENT INVESTMENTS SA | Administrador Solidario | 25/02/2010 | 09/09/2015 |
MILLAN PADILLA SL | Administrador Unico | 08/02/2012 | 07/09/2015 |
ANGAPRO 2005 SL | Administrador Solidario | 19/08/2015 | |
PORTOLYS SL | Administrador Solidario | 27/07/2015 | |
LOS ARRAYANES DE LAS ROZAS SA | Consejero Delegado Solidario | 25/11/2013 | |
LOS ARRAYANES DE LAS ROZAS SA | Consejero | 25/11/2013 | |
LOS ARRAYANES DE LAS ROZAS SA | Liquidador | 25/11/2013 | 25/11/2013 |
PROMOTORA MILLAN RAMIREZ SA | Consejero Delegado Solidario | 18/11/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MILLAN ALCAIDE JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MILLAN ALCAIDE JUAN
Empresa: AGRO DO BACELO SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Millan Alcaide Juan
Consejero
- Millan Alcaide Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 61 , F 95, S 8, H SC 32230, I/A 7 (25/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-190-15
Empresa: URBAN DEVELOPMENT INVESTMENTS SA
Administrador Solidario
- Millan Alcaide Juan
- Padilla Diego Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19904 , F 100, S 8, H M 350837, I/A 4 (09/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-178-28
Empresa: MILLAN PADILLA SL
Administrador Unico
- Millan Alcaide Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19608 , F 18, S 8, H M 344582, I/A 5 (07/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-176-28
Empresa: ANGAPRO 2005 SL
Administrador Solidario
- Millan Alcaide Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3112, L 3112, F 151, S 8, H PO 38198, I/A 3 (19/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-162-36
Empresa: PORTOLYS SL
Administrador Solidario
- Millan Alcaide Juan
- Ramirez Ucha Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1433, L 1433, F 223, S 8, H PO 11681, I/A 15 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-146-36
Empresa: URBAN DEVELOPMENT INVESTMENTS SA
Administrador Solidario
- Millan Alcaide Juan
- Padilla Diego Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19904 , F 100, S 8, H M 350837, I/A 3 (03/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-130-28
Empresa: LOS ARRAYANES DE LAS ROZAS SA
Liquidador
- Millan Alcaide Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12003 , F 152, S 8, H M 188844, I/A 11 (25/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-230-28
Empresa: LOS ARRAYANES DE LAS ROZAS SA
Consejero Delegado Solidario
- Artero Garcia Jose
- Millan Alcaide Juan
- Picon Alonso Juan
Consejero
- Artero Garcia Jose
- Millan Alcaide Juan
- Picon Alonso Juan
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12003 , F 152, S 8, H M 188844, I/A 11 (25/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-230-28
Empresa: PROMOTORA MILLAN RAMIREZ SA
Liquidador
- Millan Alcaide Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15181 , F 156, S 8, H M 253954, I/A 6 (18/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-226-28
Empresa: PROMOTORA MILLAN RAMIREZ SA
Consejero Delegado Solidario
- Millan Alcaide Juan
- Ramirez Ucha Juan
Consejero
- Artero Garcia Jose
- Millan Alcaide Juan
- Ramirez Ucha Juan
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15181 , F 156, S 8, H M 253954, I/A 6 (18/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-226-28
VER MAS ACTOS
Información de MILLAN ALCAIDE JUAN
Mostramos los datos de MILLAN ALCAIDE JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MILLAN ALCAIDE JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos