MILLA PUENTE SONIA
Informe ejecutivo de MILLA PUENTE SONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MILLA PUENTE SONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOGISTICA MARBORE SL | Socio Unico | 10/03/2022 | |
LOGISTICA MARBORE SL | Administrador Unico | 10/03/2022 | |
INDUSTRIALIZACION DE LABORES AGRICOLAS SL | Apoderado Mancomunado | 15/11/2018 |
VINCULACIONES DE MILLA PUENTE SONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MILLA PUENTE SONIA
Empresa: LOGISTICA MARBORE SL
Administrador Unico
- Milla Puente Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 795, L 586, F 130, S 8, H BU 18883, I/A 1 (10/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-52-09
Empresa: LOGISTICA MARBORE SL
Socio Único
- Milla Puente Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 795, L 586, F 130, S 8, H BU 18883, I/A 1 (10/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-52-09
Administrador Unico
- Milla Puente Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 739 , F 32, S 8, H VI 619, I/A 11 (30/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-94-01
Apoderado Mancomunado
- Arnedo Milla David
- Milla Puente Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 739 , F 30, S 8, H VI 619, I/A 10 (15/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-230-01
Administrador Unico
- Milla Puente Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 739 , F 29, S 8, H VI 619, I/A 9 (27/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-127-01
Información de MILLA PUENTE SONIA
Mostramos los datos de MILLA PUENTE SONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MILLA PUENTE SONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos