MILLA GUTIERREZ ARTEMIO
Informe ejecutivo de MILLA GUTIERREZ ARTEMIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 26
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE MILLA GUTIERREZ ARTEMIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLUCIONES REALES DE NEGOCIO SL | Administrador Solidario | 11/10/2013 | |
MILLA MARTINEZ Y ASOCIADOS AUDITORES SL | Administrador Solidario | 18/10/2012 | |
ADA GLOBAL CONSULTORES SL | Apoderado | 07/07/2011 | |
PRIMA CENTAURO SL | Administrador Unico | 09/05/2011 | |
NEMESIS CONSULTORES SRL | Administrador Unico | 19/05/2010 |
VINCULACIONES DE MILLA GUTIERREZ ARTEMIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MILLA GUTIERREZ ARTEMIO
Empresa: TM RAIL SL
Socio Único
- Milla Gutierrez Artemio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11163, L 8441, F 38, S 8, H V 204154, I/A 1 (22/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-82-46
Empresa: ALTAIR CONSULTORES DE NEGOCIO SL
Administrador Solidario
- Martinez Pedros Javier Daniel
- Milla Gutierrez Artemio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9873, L 7155, F 124, S 8, H V 47774, I/A 30 (07/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-111-46
Empresa: ALTAIR CONSULTORES DE NEGOCIO SL
Administrador Solidario
- Martinez Pedros Javier Daniel
- Milla Gutierrez Artemio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9873, L 7155, F 124, S 8, H V 47774, I/A 29 (07/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-111-46
Empresa: ALTAIR CONSULTORES DE NEGOCIO SLP
Soc.Prof.
- Martinez Pedros Javier Daniel
- Milla Gutierrez Artemio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9873, L 7155, F 122, S 8, H V 47774, I/A 28 (07/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-111-46
Empresa: ALTAIR CONSULTORES DE NEGOCIO SLP
Administrador Solidario
- Martinez Pedros Javier Daniel
- Milla Gutierrez Artemio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9873, L 7155, F 122, S 8, H V 47774, I/A 28 (07/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-111-46
Consejero Delegado
Consejero
- Martinez Pedros Javier Daniel
- Milla Gutierrez Artemio
- Sebastia Aguirre Fernando
Presidente
- Milla Gutierrez Artemio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9511, L 6793, F 98, S 8, H V 149917, I/A 5 (25/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-230-46
Consejero Delegado
- Milla Gutierrez Artemio
Consejero
- Milla Gutierrez Artemio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9756, L 7038, F 20, S 8, H V 158213, I/A 2 (04/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-89-46
Administrador Solidario
- Martinez Pedros Javier Daniel
- Milla Gutierrez Artemio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9260, L 6543, F 22, S 8, H V 141490, I/A 9 (29/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-125-46
Consejero Delegado
Consejero
- Fernando Sebastia Aguirre
- Martinez Pedros Javier Daniel
- Milla Gutierrez Artemio
Presidente
- Milla Gutierrez Artemio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9511, L 6793, F 98, S 8, H V 149917, I/A 4 (28/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-211-46
Administrador Solidario
- Martinez Pedros Javier Daniel
- Milla Gutierrez Artemio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9511, L 6793, F 98, S 8, H V 149917, I/A 4 (28/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-211-46
VER MAS ACTOS
Información de MILLA GUTIERREZ ARTEMIO
Mostramos los datos de MILLA GUTIERREZ ARTEMIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MILLA GUTIERREZ ARTEMIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos