MILIAN GIMENEZ JOSE MIGUEL
Informe ejecutivo de MILIAN GIMENEZ JOSE MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE MILIAN GIMENEZ JOSE MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MILIAN GIMENEZ JOSE MIGUEL
Empresa: ROMIL SL
Apoderado
- Milian Gimenez Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 497, L 64, F 75, S 8, H CS 1750, I/A 10 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-151-12
Empresa: ROMIL SL
Administrador Solidario
- Milian Gimenez Jose Miguel
- Milian Gimenez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 497, L 64, F 75, S 8, H CS 1750, I/A 9 (11/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-78-12
Empresa: HORMIGONES SERVOL SA
Apoderado Solidario
- Milian Gimenez Jose Miguel
- Milian Gimenez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 693, L 260, F 115, S 8, H CS 7126, I/A 20 (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-54-12
Empresa: HORMIGONES SERVOL SA
Apoderado Solidario
- Milian Gimenez Jose Miguel
- Milian Gimenez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 693, L 260, F 115, S 8, H CS 7126, I/A 18 (04/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-153-12
Información de MILIAN GIMENEZ JOSE MIGUEL
Mostramos los datos de MILIAN GIMENEZ JOSE MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MILIAN GIMENEZ JOSE MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos