MILHEM SIMON NESSIM
Informe ejecutivo de MILHEM SIMON NESSIM
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MILHEM SIMON NESSIM
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HUERTUCA SA | Apoderado | 04/01/2010 | 16/12/2015 |
HUERTUCA SA | Consejero Delegado Solidario | 04/01/2010 | |
HUERTUCA SA | Presidente | 04/01/2010 | |
HUERTUCA SA | Consejero | 04/01/2010 | |
INMOBILIARIA TRISTAR SA | Consejero Delegado Solidario | 14/08/2009 | 29/12/2009 |
INMOBILIARIA TRISTAR SA | Presidente | 14/08/2009 | 29/12/2009 |
INMOBILIARIA TRISTAR SA | Consejero | 14/08/2009 | 29/12/2009 |
INVERSIONES AR SA | Consejero Delegado Solidario | 23/12/2009 | |
INVERSIONES AR SA | Secretario | 23/12/2009 | |
INVERSIONES AR SA | Consejero | 23/12/2009 |
VINCULACIONES DE MILHEM SIMON NESSIM
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MILHEM SIMON NESSIM
Empresa: HUERTUCA SA
Apoderado
- Milhem Simon Nessim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6049 , F 63, S 8, H M 98867, I/A 28 (04/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-9-28
Empresa: HUERTUCA SA
Consejero Delegado Solidario
- Milhem Simon Nessim
- Serfaty Levy Abraham
Consejero
- Bendayan Benaim Gladys
- Milhem Simon Nessim
- Serfaty Levy Abraham
Presidente
- Milhem Simon Nessim
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6049 , F 62, S 8, H M 98867, I/A 27 (04/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-9-28
Empresa: INMOBILIARIA TRISTAR SA
Consejero Delegado Solidario
- Milhem Simon Nessim
- Sanchez Sarrion Olga
- Serfaty Levy Abraham
Consejero
- Milhem Simon Nessim
- Sanchez Sarrion Olga
- Serfaty Levy Abrahan
Presidente
- Milhem Simon Nessim
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14328 , F 219, S 8, H M 61306, I/A 13 (29/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-6-28
Empresa: INVERSIONES AR SA
Consejero Delegado Solidario
- Benaim Evelyne Bendayan
- Milhem Simon Nessim
Consejero
- Benaim Evelyne Bendayan
- Milhem Simon Nessim
- Serfaty Levy Abraham
Presidente
Secretario
- Milhem Simon Nessim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13312 , F 34, S 8, H M 61304, I/A 17 (23/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-3-28
Empresa: INMOBILIARIA TRISTAR SA
Consejero Delegado Solidario
- Milhem Simon Nessim
- Sanchez Sarrion Olga
- Serfaty Levy Abraham
Consejero
- Milhem Simon Nessim
- Sanchez Sarrion Olga
- Serfaty Levy Abrahan
Presidente
- Milhem Simon Nessim
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14328 , F 218, S 8, H M 61306, I/A 12 (14/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-164-28
Información de MILHEM SIMON NESSIM
Mostramos los datos de MILHEM SIMON NESSIM que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MILHEM SIMON NESSIM, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos