MILENCO MARINONI
Informe ejecutivo de MILENCO MARINONI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MILENCO MARINONI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GENERAL ESPAÑOLA DE ACCESORIOS SA | Consejero | 17/01/2022 | |
GENERAL ESPAÑOLA DE ACCESORIOS SA | Consejero | 15/05/2017 | |
GENERAL ESPAÑOLA DE ACCESORIOS SA | Consejero | 02/11/2012 |
VINCULACIONES DE MILENCO MARINONI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MILENCO MARINONI
Empresa: GENERAL ESPAÑOLA DE ACCESORIOS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Garcia Cosculluela Maria Isabel
- Milenco Marinoni
- Nieto Garcia Eulalia
- Nieto Garcia Juan Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25353 , F 104, S 8, H B 89531, I/A 19 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-08
Empresa: GENERAL ESPAÑOLA DE ACCESORIOS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Cosculluela Maria Isabel
- Milenco Marinoni
- Nieto Garcia Eulalia
- Nieto Garcia Juan Adolfo
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25353 , F 103, S 8, H B 89531, I/A 17 (15/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-96-08
Empresa: GENERAL ESPAÑOLA DE ACCESORIOS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Cosculluela Maria Isabel
- Milenco Marinoni
- Nieto Garcia Eulalia
- Nieto Garcia Juan Adolfo
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25353 , F 103, S 8, H B 89531, I/A 16 (02/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-220-08
Información de MILENCO MARINONI
Mostramos los datos de MILENCO MARINONI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MILENCO MARINONI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos