MILAN LINARES CARMEN
Informe ejecutivo de MILAN LINARES CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MILAN LINARES CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OLIVECRONA SL | Apoderado | 17/02/2016 | |
MILAN MISCELANEA SL | Apoderado | 17/02/2016 | |
MILAN ACUSTICA SA | Apoderado | 17/02/2016 |
VINCULACIONES DE MILAN LINARES CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MILAN LINARES CARMEN
Empresa: MILAN ACUSTICA SA
Apoderado
- Milan Linares Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3154 , F 170, S 8, H M 53870, I/A 13 (17/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-28
Empresa: MILAN MISCELANEA SL
Apoderado
- Milan Linares Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15051 , F 104, S 8, H M 251170, I/A 5 (17/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-28
Empresa: OLIVECRONA SL
Apoderado
- Milan Linares Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9501 , F 89, S 8, H M 152720, I/A 5 (17/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-28
Empresa: MILAN ACUSTICA SA
Administrador Solidario
- Cano Rodriguez Pablo
- Milan Linares Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3154 , F 166, S 8, H M 53870, I/A 12 (09/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-200-28
Empresa: OLIVECRONA SL
Administrador Solidario
- Cano Rodriguez Pablo
- Milan Linares Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9501 , F 89, S 8, H M 152720, I/A 4 (07/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-176-28
Empresa: MILAN MISCELANEA SL
Administrador Solidario
- Cano Rodriguez Pablo
- Milan Linares Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15051 , F 104, S 8, H M 251170, I/A 4 (02/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-174-28
Empresa: MILAN ACUSTICA SA
Administrador Solidario
- Cano Rodriguez Pablo
- Milan Linares Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3154 , F 165, S 8, H M 53870, I/A 11 (20/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-28
Información de MILAN LINARES CARMEN
Mostramos los datos de MILAN LINARES CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MILAN LINARES CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos