MILAGRO REVILLA ISIDRO
Informe ejecutivo de MILAGRO REVILLA ISIDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MILAGRO REVILLA ISIDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXPLOTACION ROSARIO SL | Administrador Solidario | 06/06/2016 |
VINCULACIONES DE MILAGRO REVILLA ISIDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MILAGRO REVILLA ISIDRO
Empresa: BODEGAS ISIDRO MILAGRO SA
Consejero
- Cervera Catalan Carlos
- Cervera Garcia Pedro
- Lopez Sanchez Polaina Matias
- Milagro Jimenez Blanca
- Milagro Revilla Isidro
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LO 7398, I/A 21 (09/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-159-26
Empresa: BODEGAS ISIDRO MILAGRO SA
Consejero
- Milagro Jimenez Blanca
- Milagro Revilla Isidro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LO 7398, I/A 20 (18/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-122-26
Empresa: BODEGAS ISIDRO MILAGRO SA
Consejero
- Cervera Garcia Pedro
- Lopez Sanchez Polaina Matias
- Milagro Jimenez Blanca
- Milagro Revilla Eduardo
- Milagro Revilla Isidro
Presidente
- Milagro Revilla Isidro
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LO 7398, I/A 19 (05/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-112-26
Empresa: BODEGAS ISIDRO MILAGRO SA
Apoderado
- Milagro Revilla Isidro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 765 , F 198, S 8, H LO 7398, I/A 16 (26/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-235-26
Empresa: BODEGAS ISIDRO MILAGRO SA
Consejero
- Cervera Garcia Pedro
- Lopez Sanchez Polaina Matias
- Milagro Jimenez Blanca
- Milagro Revilla Eduardo
- Milagro Revilla Isidro
Presidente
- Milagro Revilla Isidro
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 765 , F 197, S 8, H LO 7398, I/A 15 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-26
Empresa: BODEGAS ISIDRO MILAGRO SA
Consejero
- Cervera Garcia Pedro
- Lopez Sanchez Polaina Matias
- Milagro Jimenez Blanca
- Milagro Revilla Eduardo
- Milagro Revilla Isidro
Presidente
- Milagro Revilla Isidro
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 765 , F 197, S 8, H LO 7398, I/A 15 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-26
Empresa: EXPLOTACION ROSARIO SL
Administrador Solidario
- Milagro Jimenez Blanca
- Milagro Jimenez Laura
- Milagro Jimenez Maria
- Milagro Revilla Isidro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 809 , F 39, S 8, H LO 17011, I/A 1 (06/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-115-26
Empresa: BODEGAS ISIDRO MILAGRO SA
Consejero
- Cervera Garcia Pedro
- Lopez Sanchez Polaina Matias
- Milagro Jimenez Blanca
- Milagro Revilla Eduardo
- Milagro Revilla Isidro
Presidente
- Milagro Revilla Isidro
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 765 , F 196, S 8, H LO 7398, I/A 10 (30/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-5-26
Empresa: BODEGAS ISIDRO MILAGRO SA
Consejero
- IBEROESLABA DE NEGOCIOS SL
- Milagro Revilla Eduardo
- Milagro Revilla Isidro
Presidente
- Milagro Revilla Isidro
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 765 , F 196, S 8, H LO 7398, I/A 10 (30/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-5-26
Empresa: RIOJA BODEGAS LOPEZ MERCIER SL
Liquidador
- Milagro Revilla Isidro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 491 , F 100, S 8, H CR 19376, I/A 6 (24/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-196-13
VER MAS ACTOS
Información de MILAGRO REVILLA ISIDRO
Mostramos los datos de MILAGRO REVILLA ISIDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MILAGRO REVILLA ISIDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos