MILA PLANS JORDI
Informe ejecutivo de MILA PLANS JORDI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MILA PLANS JORDI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JORDI MILA SL | Administrador Unico | 09/03/2011 | |
ESTUDIO DE DISEÑO AVANZADO SL | Administrador Unico | 26/10/2009 |
VINCULACIONES DE MILA PLANS JORDI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MILA PLANS JORDI
Empresa: BESSERUP SL
Consejero Delegado
Consejero
- Mila Plans Jordi
- Soriano Alvarez Manuel
- Terradas Riulas Isidoro
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41782 , F 132, S 8, H B 365980, I/A 13 (04/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-08
Consejero Delegado
Consejero
- HIGHGROWTH PARTNERS SGECR SA
- Mila Plans Jordi
- Terradas Riulas Isidoro
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40478 , F 108, S 8, H B 79221, I/A 39 (28/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-24-08
Empresa: JORDI MILA SL
Administrador Unico
- Mila Plans Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42418 , F 28, S 8, H B 407271, I/A 1 (09/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-55-08
Consejero Delegado
Consejero
- Mila Plans Jordi
- Terradas Riulas Isidoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40478 , F 107, S 8, H B 79221, I/A 35 (19/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-143-08
Empresa: BESSERUP SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40385 , F 35, S 8, H B 365980, I/A 7 (18/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-61-08
Empresa: ESTUDIO DE DISEÑO AVANZADO SL
Administrador Unico
- Mila Plans Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31063 , F 215, S 8, H B 185544, I/A 9 (26/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-212-08
Información de MILA PLANS JORDI
Mostramos los datos de MILA PLANS JORDI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MILA PLANS JORDI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos