MIKHAILOVA POGOSOVA EKATERINA
Informe ejecutivo de MIKHAILOVA POGOSOVA EKATERINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MIKHAILOVA POGOSOVA EKATERINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SHAMELESS COMMUNICATION SL | Administrador Unico | 17/06/2024 | |
ALLURE MEDIA SL | Administrador Unico | 02/11/2021 |
VINCULACIONES DE MIKHAILOVA POGOSOVA EKATERINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIKHAILOVA POGOSOVA EKATERINA
Empresa: SHAMELESS COMMUNICATION SL
Administrador Unico
- Mikhailova Pogosova Ekaterina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 823868, I/A 1 (17/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-28
Empresa: CRUZO EN VERDE SL
Liquidador Mancomunado
- ALAMEDA DE MADRID SA
- Mikhailova Pogosova Ekaterina
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41201 , F 53, S 8, H M 730474, I/A 2 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-28
Empresa: CRUZO EN VERDE SL
Administrador Mancomunado
- ALAMEDA DE MADRID SA
- Mikhailova Pogosova Ekaterina
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41201 , F 53, S 8, H M 730474, I/A 2 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-28
Empresa: ALLURE MEDIA SL
Administrador Unico
- Mikhailova Pogosova Ekaterina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42664 , F 11, S 8, H M 754580, I/A 1 (02/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-215-28
Empresa: CRUZO EN VERDE SL
Administrador Mancomunado
- ALAMEDA DE MADRID SA
- Mikhailova Pogosova Ekaterina
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41201 , F 51, S 8, H M 730474, I/A 1 (04/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-28
Información de MIKHAILOVA POGOSOVA EKATERINA
Mostramos los datos de MIKHAILOVA POGOSOVA EKATERINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIKHAILOVA POGOSOVA EKATERINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos